Entreprise : SCI SANOTT - SIREN 383 898 384
Identité
Dénomination
SCI SANOTT
SIREN (siège)
383 898 384
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1991
Début d’activité
01/10/2021
Date de fin de la personne morale
12/12/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion de tous immeubles, activité civile.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
155498 EUR
Adresse du siège
15 AV DU MARECHAL FOCH 59130 LAMBERSART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OTTON JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Lège-Cap-Ferret
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2021
Siret
38389838400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion de tous immeubles, activité civile.
Autres Activités
Acquisition, gestion de tous immeubles, activité civile.
Adresse
15 AV DU MARECHAL FOCH
59130 , LAMBERSART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1991
Siret
38389838400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
135 AV BECQUART
59130 , LAMBERSART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
16/11/2021
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 31/12/2019 - art. R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/12/1991
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 25 NOVEMBRE 1991.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
13/12/1991
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 23/12/1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).