Entreprise : PALAIS ROYAL IMPRESS EDITIONS PUBLICITE - SIREN 383 893 617
Identité
Dénomination
PALAIS ROYAL IMPRESS EDITIONS PUBLICITE
Sigle
PRIEP
SIREN (siège)
383 893 617
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1991
Début d’activité
01/10/1991
Date de fin de la personne morale
19/12/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
PRESSE
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Capital social
101140 EUR
Adresse du siège
10 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHET DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Verneuil Sur Seine
Nom, Prénom(s)
Bonnaves LOUIS-CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Puteaux
Nom, Prénom(s)
CASTELLUCCIO GIOVANNI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
Crespin FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Viroflay
Nom, Prénom(s)
GAILLÈRE VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MATTEI STPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
MICHEL MICHEL-HUGUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PUJO MARIE , GABRIELLE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1931
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
38389361700019
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
PRESSE
Adresse
10 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1991B1629749
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 05/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991B1629747
Date d'ajout
04/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 04/10/2018 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
1991B1629744
Date d'ajout
15/02/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 15/02/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201800403, date de cessation des paiements le 02/02/2018, et a désigné M. Franck Meynaud : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
78173
Date d'ajout
10/12/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :29 OCTOBRE 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).