Entreprise : EARL DE KERFANT - SIREN 383 873 460
Identité
Dénomination
EARL DE KERFANT
SIREN (siège)
383 873 460
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Début d’activité
15/09/1991
Date de fin de la personne morale
31/05/2031
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE, POLYCULTURE, ELEVAGE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
14482.66 EUR
Adresse du siège
KERFANT 22200 POMMERIT-LE-VICOMTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POMMERIT LE VICOMTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEVEL FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
POMMERIT LE VICOMTE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1991
Siret
38387346000018
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITE AGRICOLE, POLYCULTURE, ELEVAGE
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
KERFANT
22200 , POMMERIT-LE-VICOMTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POMMERIT LE VICOMTE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1995
Siret
38387346000026
Code APE
013Z
Adresse
LA GRANDE MOTTE
22200 , POMMERIT-LE-VICOMTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
72
Date d'ajout
25/02/1999
Description
TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL QUI PREND LA DENOMINATION DE EARL DE KERFANT. A COMPTER DU:31/12/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
217
Date d'ajout
27/05/1998
Description
RETRAIT DE MR GERAN PASCAL EN QUALITE DE GERANT REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 95 000 FRS TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE 22200 POMMERIT-LE-VICOMTE, "LA GRANDE MOTTE" A 22200 POMMERIT LE VICOMTE, "KERFANT" A COMPTER DU:31/12/97
Numéro d'observation
127
Date d'ajout
12/04/1996
Description
NOMINATION DE MR GERAN PASCAL EN QUALITE DE CO-GERANT. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 190 000 FRS. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE POMMERIT LE VICOMTE 22200, KERFANT A POMMERIT LE VICOMTE 22200, LA GRANDE MOTTE. TRANSFORMATION DE L'EARL EN GAEC QUI PREND LA DENOMINATION DE GAEC DE KERFANT A COMPTER DU:01/11/95
Numéro d'observation
99
Date d'ajout
15/03/1995
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE A 140 000 FRS A COMPTER DU 31.12.1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Paimpol supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Paimpol au Tribunal de Saint Brieuc avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - AGREMENT EN DATE DU 19.09.1995 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 95 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 14 482.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).