Entreprise : MOURY CPC - SIREN 383 863 560
Identité
Dénomination
MOURY CPC
SIREN (siège)
383 863 560
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1991
Début d’activité
01/01/1992
Date de fin de la personne morale
19/12/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
droguerie en gros et détail
Code APE
4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Capital social
48980 EUR
Adresse du siège
RUE JEAN MONNET 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA SILARDIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BADEL JOSIANE , ANNICK , PIERRETTE
Nom d'usage
MOURY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Le Chambon-Feugerolles
Nom, Prénom(s)
MOURY STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Fraisses
Nom, Prénom(s)
MOURY SERGE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Le Chambon-Feugerolles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38386356000025
Code APE
4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
droguerie en gros et détail
Adresse
RUE JEAN MONNET
42500 , LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA SILARDIERE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38386356000017
Code APE
514J
Adresse
RUE DES MOLIERES
42500 , LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/12/1991
Description
Historique des observations depuis le 20/12/1991 : -=-=-=-==--=-=-=-=-=-=-=-=-= MODIFICATION RCS DU 12.04.96 AUGMENTATION DU CAPITAL - CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE - CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE ET DE DIRIGEANTS ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SARL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= A COMPTER DU 29.03.96 MODIFICATION RCS DU 27.10.98 CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 01.10.98 ANCIENNE FORME : SA Mention du 24/05/2004 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 03.09.2003 ANCIEN SIEGE : LE CHAMBON FEUGEROLLES - IMPASSE DES MOLIERES
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).