Entreprise : GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA FUTAIE - SIREN 383 862 927
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA FUTAIE
SIREN (siège)
383 862 927
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1991
Début d’activité
02/12/1991
Date de fin de la personne morale
22/12/2041
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
RUBRIQUE NON PREVUE PAR LE DECRET RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
71260 SAINT-ALBAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR TATON JEAN-PIERRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RONDEAU ELISABETH
Nom d'usage
TATON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Lugny
Nom, Prénom(s)
TATON JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Lugny
Nom, Prénom(s)
TATON JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Lugny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/12/1991
Siret
38386292700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION ET ACQUISITION DE BIENS FORESTIERS ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AGRICOLES
Autres Activités
GESTION ET ACQUISITION DE BIENS FORESTIERS ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AGRICOLES
Adresse
CHEZ MONSIEUR TATON JEAN PIERRE
71260 , SAINT-ALBAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR TATON JEAN-PIERRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1268
Date d'ajout
31/07/1996
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : ANCIENNE : GROUPEMENT FORESTIER DE LA FUTAIE NOUVELLE : GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA FUTAIE ADJONCTION D'ACTIVITE : ANCIENNE : EXPLOITATION FORESTIERE NOUVELLE : GESTION ET ACQUISITION DE BIENS FORESTIERS ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AGRICOLES CAPITAL SOCIAL PORTE DE 38 000 F A 70 000 F NOMINATION D'UNE NOUVELLE CO-GERANTE : MME TATON NEE RONDEAU ELISABETH A COMPTER DU 15.07.96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1783
Date d'ajout
08/11/1995
Description
M TATON JEAN CHRISTOPHE EST NOMME CO-GERANT EN REMPLACEMENT DE M DUTHION MARCEL, CO-GERANT DEMISSIONNAIRE SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT PRECEDEMMENT CHEZ M DUTHION MARCEL A SAINT ALBAIN TRANSFERES CHEZ M TATON JEAN PIERRE A SAINT ALBAIN A COMPTER DU 18.09.95 CAPITAL SOCIAL PORTE DE 10 000 F A 38 000 F A COMPTER DU 19.09.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 13 décembre 1991 -No A772 - LA RENAISSANCE du 07 décembre 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).