Entreprise : SCI MT INVESTISSEMENT - SIREN 383 850 658
Identité
Dénomination
SCI MT INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
383 850 658
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1991
Début d’activité
15/11/1991
Date de fin de la personne morale
29/12/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières que la société se propose d'acquérir ou pourra acquérir ou souscrire
Code APE
6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
309806.84 EUR
Adresse du siège
150 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU RIEUCOULON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIER CORINNE
Nom d'usage
SALVADOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Montbazin
Nom, Prénom(s)
CONTE ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Vailhauquès
Nom, Prénom(s)
COUCHET JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Vedas
Nom, Prénom(s)
GRAL REGINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Vedas
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ JOSEPHINE
Nom d'usage
SALVADOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Montbazin
Nom, Prénom(s)
MICALLEF YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Caveirac
Nom, Prénom(s)
ROBIN ROGER , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Générac
Nom, Prénom(s)
SOUCHON LUC , RUFFIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Gigean
Nom, Prénom(s)
SOUCHON SYLVAIN , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Frontignan
Nom, Prénom(s)
TRENZA GHISLAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Saint-Etienne-de-Gourgas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/1991
Siret
38385065800030
Code APE
6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières que la société se propose d'acquérir ou pourra acquérir ou souscrire
Autres Activités
Gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières que la société se propose d'acquérir ou pourra acquérir ou souscrire
Adresse
150 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
34430 , SAINT-JEAN-DE-VEDAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU RIEUCOULON
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1991
Siret
38385065800014
Code APE
702C
Adresse
LA GARRIGUE
34170 , CASTELNAU-LE-LEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES GARRIGUES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1996
Siret
38385065800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
AV HENRI BECQUEREL
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CENTRE VIE-MILLENAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 610 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 397 891.93 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).