Entreprise : SCI GENEVE - SIREN 383 828 233
Identité
Dénomination
SCI GENEVE
SIREN (siège)
383 828 233
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1991
Début d’activité
11/04/2023
Date de fin de la personne morale
27/11/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion de tous biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
105 CHE DU VERGER 30840 MEYNES FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREENWAY YVONNE , MICHELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Villeneuvette
Nom, Prénom(s)
SMITH LUC , WILLIAM , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1998
Commune de résidence
Villeneuvette
Nom, Prénom(s)
SMITH SEBASTIEN , JOSHUA , MICHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2001
Commune de résidence
Villeneuvette
Nom, Prénom(s)
SMITH OLIVER , THOMAS , MARK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Meynes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/04/2023
Siret
38382823300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
105 CHE DU VERGER
30840 , MEYNES - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/1991
Siret
38382823300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA PEYRIERE
34800 , CLERMONT L'HERAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26792
Date d'ajout
06/07/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siège social précédemment situé 105 Chemin du Verger 34800 CLERMONT-L'HERAULT au 105 Chemin du Verger 30840 MEYNES à compter du 11/04/2023 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 05/07/2023 sous le numéro A2023/007087)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/019315
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 105 Chemin du Verger 34800 CLERMONT-L'HERAULT (Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier) Nouveau siège social : 105 Chemin du Verger 30840 MEYNES à compter du 11/04/2023
Numéro d'observation
F23/019315
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Transfert du principal établissement au 105 Chemin du Verger 30840 MEYNES à compter du 11/04/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).