Entreprise : SCI NADEGE - SIREN 383 826 625
Identité
Dénomination
SCI NADEGE
SIREN (siège)
383 826 625
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1991
Début d’activité
18/12/1991
Date de fin de la personne morale
17/12/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, transformation, aménagement, administration et exploitation de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
32015 EUR
Adresse du siège
130 BD DU MARECHAL JOFFRE 14150 OUISTREHAM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROYER PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Ouistreham
Nom, Prénom(s)
MONCEL ANNICK
Nom d'usage
ROYER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Ouistreham
Nom, Prénom(s)
ROYER NADEGE , INGRID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Saint-Aubin-d'Arquenay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/1991
Siret
38382662500022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, transformation, aménagement, administration et exploitation de tous immeubles
Autres Activités
Propriété, transformation, aménagement, administration et exploitation de tous immeubles
Adresse
130 BD DU MARECHAL JOFFRE
14150 , OUISTREHAM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/1991
Siret
38382662500014
Code APE
702C
Adresse
4 PL DES RACACHIS
14150 , OUISTREHAM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
730
Date d'ajout
10/02/2003
Description
Modification du capital social Ancien montant : 32.014,29 euros, nouveau : 32.015 euros Date d'effet : 28/01/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2120
Date d'ajout
15/05/1997
Description
Nvelle adressé des associés gérants Royer Philippe et Moncel Annick épouse Royer : Ouistreham 130 Bld du mal Joffre à compter du 01/01/1997
Numéro d'observation
2120
Date d'ajout
15/05/1997
Description
Transfert du siège social de Ouistreham 4 rue des Raccachis à Ouistreham 130 Bld du mal Joffre à compter du 01/01/97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).