Entreprise : AGRO MARAIS - SIREN 383 811 601
Identité
Dénomination
AGRO MARAIS
SIREN (siège)
383 811 601
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1992
Début d’activité
25/07/2011
Date de fin de la personne morale
26/01/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activité principale
Toutes opérations liées au négoce en gros, demi-gros de produits de papeterie et fourniture de bureaux
Code APE
1723Z - Fabrication d'articles de papeterie
Capital social
52500 EUR
Adresse du siège
ZI DE LA GARE 56220 SAINT-JACUT-LES-PINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROLON CYRILLE
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Betton
Nom, Prénom(s)
BRULAIS MARC , JEAN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
REDON
Nom, Prénom(s)
DUPE MARIE-CLAIRE , RENEE
Nom d'usage
VIA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
ST NICOLAS DE REDON
Nom, Prénom(s)
HALLIER GABRIEL , JEAN-PAUL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Peillac
Nom, Prénom(s)
LUCAS SOPHIE
Nom d'usage
DELANOE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
MOLLET JACQUES , MARIE-JOSEPH
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
PALARIC JEAN-LUC
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Allaire
Nom, Prénom(s)
PERAIS GERARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Rieux
Nom, Prénom(s)
PRUDHOMME ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
AUDIT PARTENAIRES CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/07/2011
Siret
38381160100020
Nom commercial
AGRO-MARAIS
Code APE
1723Z - Fabrication d'articles de papeterie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes opérations liées au négoce en gros, demi-gros de produits de papeterie et fourniture de bureaux
Adresse
ZI DE LA GARE
56220 , SAINT-JACUT-LES-PINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/1991
Siret
38381160100012
Code APE
1723Z - Fabrication d'articles de papeterie
Activité principale
Fabrication d'articles de papeterie
Adresse
LA BOUSSELAIE
56350 , RIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
280
Date d'ajout
09/01/2023
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5700
Date d'ajout
12/11/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2015 : Partant : TEMEY Serge-Henri Alfred, Membre du directoire Nouveau : DELANOE Sophie, Membre du directoire Nouveau : BROLON Cyrille, Membre du directoire Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2015 : Partant : BORDARIER Thierry Olivier Francis, Membre du conseil de surveillance Changement de qualité : MOLLET Jacques Marie-Joseph, Membre du directoire devient Membre du conseil de surveillance Nouveau : PERAIS Gérard, Membre du conseil de surveillance Nouveau : PALARIC Jean-Luc, Membre du directoire Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2015 : Partant : PALARIC Jean-Luc, Président du directoire Nouveau : BROLON Cyrille, Membre du directoire, Président du directoire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).