Entreprise : SCI CRET CHATEL - SIREN 383 791 654
Identité
Dénomination
SCI CRET CHATEL
Sigle
SCI CRET CHATEL
SIREN (siège)
383 791 654
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1991
Début d’activité
12/11/1991
Date de fin de la personne morale
11/12/2051
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition d'un ténement immobilier à BIVIERS pour 12ha 57a 94ca, réparation, aménagement, division de l'ensemble, gestion, entretien.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
765 CHE DE MONTBIVET 38330 BIVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLONDEL JULIEN , ANTOINE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
BURNOD GENEVIEVE , MARIE , PAULE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
DUMONT CARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
FEYT GREGOIRE , HENRI , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
FROISSART BRUNO , JEAN , PIERRE , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
GUIGUE XAVIER , LOUIS , MARIE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
HUMBERT BRIGITTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
MAZER EMMANUEL , FRANCOIS , MARIE , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
PASQUIER SIMON , MICHEL , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
PAUWELS VERONIQUE , JANINE , MARIE
Nom d'usage
FROISSART
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
PICHOT EVELYNE , GHISLAINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
PREVOT CLAIRE , LOUISE , ELISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Biviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/11/1991
Siret
38379165400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un ténement immobilier à BIVIERS pour 12ha 57a 94ca, réparation, aménagement, division de l'ensemble, gestion, entretien.
Autres Activités
Acquisition d'un ténement immobilier à BIVIERS pour 12ha 57a 94ca, réparation, aménagement, division de l'ensemble, gestion, entretien.
Adresse
765 CHE DE MONTBIVET
38330 , BIVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt le 04 Décembre 1991 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 22 Novembre 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).