Entreprise : TVRT SARL - SIREN 383 791 431
Identité
Dénomination
TVRT SARL
SIREN (siège)
383 791 431
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1991
Début d’activité
16/12/1991
Date de fin de la personne morale
12/12/2090
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial, Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Achat ou vente de biens de biens immobiliers en vue de leur location en meubles.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
3 AV DU VERCORS 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TREVE MIREILLE , JEANNE
Nom d'usage
VRAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Jonquières
Nom, Prénom(s)
VRAY BERNARD , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Jonquières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/1991
Siret
38379143100018
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Achat ou vente de biens de biens immobiliers en vue de leur location en meubles.
Autres Activités
Achat ou vente de biens de biens immobiliers en vue de leur location en meubles.
Adresse
3 AV DU VERCORS
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/03/1993
Siret
38379143100026
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES MARINES
83580 , GASSIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-CONTINUATION DE LA SOCIETE malgré la perte d'une partie du capital social. Dépot le 31.12.1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt le 05 Décembre 1991 LA TERRE DAUPHINOISE DU 27 Novembre 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).