Entreprise : EMPER TOURISME - SIREN 383 763 729
Identité
Dénomination
EMPER TOURISME
SIREN (siège)
383 763 729
Date d'immatriculation au RNE
25/02/1992
Date de fin de la personne morale
24/02/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
69 RUE DU ROUET 13008 MARSEILLE 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Murris PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
38376372900035
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
69 RUE DU ROUET
13008 , MARSEILLE 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/1991
Siret
38376372900019
Code APE
703C
Adresse
320 AV DU PRADO
13008 , MARSEILLE 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GRAND PAVOIS 9-10
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/12/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1991
Siret
38376372900043
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création, exploitation de résidences et hôtels de tourisme dans les dom- tom - location en meuble
Adresse
LIEU DIT BOIS DIABLE
97310 , KOUROU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL ATLANTIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1991
Siret
38376372900027
Code APE
702A
Adresse
5 RUE AQUIOUPOU
97310 , KOUROU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL LAG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
29/12/2023
Description
Dissolution à compter du 23-12-2023, journal publicateur : franceguyane.fr du : 27-12-2023, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
82088
Date d'ajout
06/03/2017
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à la relance pour le dépôt des documents comptables annuels
Numéro d'observation
3359
Date d'ajout
04/08/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/11/2009 : Partant : EMPERAIRE Nicole Christiane Genevieve, Gérant Nouveau : MURRIS Philippe, Gérant Transfert de l'établissement principal à compter du 13/11/2009 : Ancienne adresse : 69 rue Rouet 13008 MARSEILLE Nouvelle adresse Lieu Dit Bois Diable - Hôtel Atlantis 97310 Kourou
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).