Entreprise : J.B.V. - SIREN 383 761 350
Identité
Dénomination
J.B.V.
SIREN (siège)
383 761 350
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1991
Début d’activité
10/06/2024
Date de fin de la personne morale
05/12/2090
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
18 RUE DE L'ANCIEN QUAI 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cherbourg-Octeville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEREY VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
YAMANI LAURENCE , LUCIENNE , RENEE
Nom d'usage
FEREY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
CABINET KRIBS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Contest
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/2024
Siret
38376135000024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
18 RUE DE L'ANCIEN QUAI
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1991
Siret
38376135000016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens et notamment : apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux, dans toutes sociétés, affaires, entreprises ou groupements, créés ou à créer, et par voie de location-gérance, fusion, participation, alliance ou commandite. Toutes opérations de courtage et d'affaires à la commission. Toutes prestations de services auprès des sociétés filiales du groupe, notamment les prestations comptables, commerciales, administratives et financières
Adresse
39 RUE DES PORTES
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cherbourg-Octeville
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1898
Date d'ajout
04/08/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2015 : Nouveau : CABINET KRIBS (SACA), Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : IN EXTENSO SECAG (SA), Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : LORGERON Alain, Commissaire aux comptes suppléant - Nouveau : LAMOTTE Frank, Commissaire aux comptes suppléant - PV AGO en date du 27/06/2015 - l'agriculteur normand en date du 06/08/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
254
Date d'ajout
05/02/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 31/12/2013 Ancien : 120000 EUR - Nouveau : 1000000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2013 : Modifié : FEREY Vincent, Gérant, demeurant 18 rue de la Duché 50100 Cherbourg-Octeville Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 39 rue des Portes 50100 Cherbourg à compter du 31/12/2013 Ancienne : PRISE DE TOUS INTERETS ET PARTICIPATIONS PAR TOUS MOYENS ET NOTAMMENT: APPORTS,SOUSCRIPTIONS,ACHAT D'ACTIONS,D'OBLIGATIONS ET DE TOUS DROITS SOCIAUX,DANS TOUTES SOCIETES,AFFAIRES,ENTREPRISES OU GROUPEMENTS,CREES OU A CREER,ET PAR VOIE DE LOCATION-GERANCE,FUSION,PARTICIPATION,ALLIANCE OU COMMANDITE.TOUTES OPERATIONS DE COURTAGE ET D'AFFAIRES A LA COMMISSION. - Nouvelle : Prise de tous intérêts et participations par tous moyens et notamment : apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux, dans toutes sociétés, affaires, entreprises ou groupements, créés ou à créer, et par voie de location-gérance, fusion, participation, alliance ou commandite. Toutes opérations de courtage et d'affaires à la commission. Toutes prestations de services auprès des sociétés filiales du groupe, notamment les prestations comptables, commerciales, administratives et financières - l'agriculteur normand du 06/02/2014 - PV de décisions collectives du 31/12/2013
Numéro d'observation
2224
Date d'ajout
17/08/2001
Description
Augmentation du capital CONVERSION DES PARTS ET DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS AGEM DU 30.06.01 ; GAZETTE DE LA MANCHE DU 08.08.01 Date d'effet : 30/06/2001
Numéro d'observation
3188
Date d'ajout
22/12/1993
Description
Augmentation du capital POUR LE PORTER DE 250.000F A 750.000F.AGE DU 10/12/93.PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 11/12/93.
Numéro d'observation
212
Date d'ajout
29/01/1993
Description
Augmentation du capital POUR LE PORTER DE 50.000F A 250.000F.AGE DU 21/12/92.PUBLICITE:GAZETTE DE LA MANCHE DU 08/01/93.
Numéro d'observation
496
Date d'ajout
28/02/1992
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice DORENAVANT LE 31/12.AGE DU 30/01/92.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).