Entreprise : SCP JAGU DA SILVA HUISSIERS JUST ASS - SIREN 383 729 233
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2021)
Dénomination
SCP JAGU DA SILVA HUISSIERS JUST ASS
SIREN (siège)
383 729 233
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1991
Fermeture de l'établissement - 38372923300023
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/2021
Fermeture de l'établissement - 38372923300015
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/1997
Date de fin de la personne morale
05/12/2061
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'huissiers
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
17 QUAI LAMARTINE 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAGU FRANCK , JEAN-PIERRE , DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DA SILVA JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
FERET ANGELIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Dol-de-Bretagne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/1991
Siret
38372923300015
Code APE
741A
Adresse
10 RUE DE TOULOUSE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/11/1991
Siret
38372923300023
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
huissier de justice (début : 01.04.1997)
Adresse
17 QUAI 17 Quai Lamartine
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40292
Date d'ajout
27/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Dissolution à compter du 11/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/06/2020, liquidateur : FERET Angélique, siège de la liquidation : Rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches de Bretagne paru le 15/05/2021
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/06/2010
Description
: Prorogation de la durée de la société jusqu'au 5.12.2061.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/12/1991
Description
Historique des observations depuis le 06/12/1991 : - ANCIENNES DENOMINATIONS SOCIALES : * SCP JOACHIM LE CAM ET FRANCK JAGU HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES * FRANCK JAGU HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE D'HUISSIER DE JUSTICE. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 18.11.1991 AU 01.04.1997, RENNES, 10 RUE DE TOULOUSE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 17 quai Lamartine 35000 Rennes : Observation depuis le 06/12/1991 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 18.11.1991 AU 01.04.1997, RENNES, 10 RUE DE TOULOUSE, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).