Entreprise : SCI LES POMMIERS - SIREN 383 726 403
Identité
Dénomination
SCI LES POMMIERS
SIREN (siège)
383 726 403
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1991
Début d’activité
17/10/1991
Date de fin de la personne morale
09/12/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION , CONSTRUCTION, PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT BIEN IMMOBILIER.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152601.47 EUR
Adresse du siège
31 RUE DE VERNAZ 74240 GAILLARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOY MICHEL , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Vétraz-Monthoux
Nom, Prénom(s)
GOY OLIVIER , JEAN , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GOY VIRGINIE , MARIE-ODILE
Nom d'usage
ANTHONIOZ-ROSSIAUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Vétraz-Monthoux
Nom, Prénom(s)
LACRAZ MARIE-JOSEPHE , JULIETTE
Nom d'usage
GOY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Vétraz-Monthoux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/10/1991
Siret
38372640300017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION , CONSTRUCTION, PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT BIEN IMMOBILIER.
Autres Activités
ACQUISITION , CONSTRUCTION, PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT BIEN IMMOBILIER.
Adresse
31 RUE DE VERNAZ
74240 , GAILLARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 001 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 601.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).