Entreprise : EARL DES COMMECHS - SIREN 383 701 521
Identité
Dénomination
EARL DES COMMECHS
SIREN (siège)
383 701 521
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1991
Début d’activité
10/11/1991
Date de fin de la personne morale
09/12/2090
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation agricole en commun ovins lait/viandé
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
47505 EUR
Adresse du siège
LE BRUEL 48210 MASSEGROS CAUSSES GORGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES VIGNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMMANDRE FLORENT , ALAIN , LUDOVIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Mas-Saint-Chély
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/1991
Siret
38370152100015
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole en commun ovins lait/viandé
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE BRUEL
48210 , MASSEGROS CAUSSES GORGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES VIGNES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
147
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Changement de dénomination à compter du 31/10/2017 Ancienne : GAEC DES COMMECHS Nouvelle : EARL DES COMMECHS Transformation de la société à compter du 31/10/2017 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Augmentation de capital à compter du 31/10/2017 Ancien : 46530 EUR Nouveau : 47505 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
146
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/01/2017 : Nouveau : COMMANDRE Florent, Alain, Ludovic, Gérant
Numéro d'observation
143
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/03/2016 : Partant : COMMANDRE Alain Aristide Lucien, Gérant
Numéro d'observation
503
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Changement de dénomination à compter du 31/12/2015 Ancienne : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN COMMANDRE-FAGES Nouvelle : GAEC DES COMMECHS Réduction de capital à compter du 31/12/2015 Ancien : 93 060 EUR Nouveau : 46 530 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2015 : Partant : FAGES Christiane, Gérante Modification de la durée de la personne morale à compter du 31/12/2015 : ancienne : 35 ans nouvelle : 99 ans
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N°Siret: 383 701 521 00015 Code Ape: 0145 Z Elevage d'ovins et de caprins Code statistique attribué par l'Insee
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).