Entreprise : SCI LES CHANINATS - SIREN 383 699 204
Identité
Dénomination
SCI LES CHANINATS
SIREN (siège)
383 699 204
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1991
Début d’activité
23/10/1991
Date de fin de la personne morale
09/12/2041
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
l'acquisition, l'exploitation, la location d'un immeuble situé à cleppe, le marais
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE DU GENERAL DE GAULLE 42110 CLEPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUY-MERCIER YVAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Cleppé
Dénomination
M C S P Milk Cooler Spare Parts
Qualité
Autre
Commune de résidence
Cleppé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/10/1991
Siret
38369920400020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition, l'exploitation, la location d'un immeuble situé à NEVERS, rue de l'Eperon
Autres Activités
l'acquisition, l'exploitation, la location d'un immeuble situé à NEVERS, rue de l'Eperon
Adresse
RUE DU GENERAL DE GAULLE
42110 , CLEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/1991
Siret
38369920400012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LE MARAIS
42110 , CLEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/003763
Date d'ajout
02/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 01/03/2023 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan. Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT 15 rue des Métiers 42600 Savigneux. Date de cessation des paiements : 10/02/2023. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/005507
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 17/03/2021 arrêtant le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne
Numéro d'observation
F20/013132
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 16/09/2020 renouvellant exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 10/03/2021.
Numéro d'observation
F20/006167
Date d'ajout
27/05/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 27/05/2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/09/2020.
Numéro d'observation
F19/015468
Date d'ajout
28/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 27/11/2019 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/05/2020.
Numéro d'observation
F19/012286
Date d'ajout
12/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 11/09/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et fixant la période d'observation jusqu'au 27/11/2019. Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT 5 rue Puy de la Bâtie 42600 Montbrison, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 30/06/2019. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/12/1991
Description
Historique des observations depuis le 10/12/1991 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 959 le 10/12/1991 --- Publicité au Journal : LES PAGES FOREZIENNES --- Parution au Journal le 16/11/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).