Entreprise : RIPE SYSTEMS - SIREN 383 690 559
Identité
Dénomination
RIPE SYSTEMS
SIREN (siège)
383 690 559
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1993
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
83725 EUR
Adresse du siège
5 AV DU MARECHAL JUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHE REGIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
FONTENAY SAINT PERE
Nom, Prénom(s)
CARASIC PATRICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
VIDAL MARIE-LOUISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1924
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
BERBESSON JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1991
Siret
38369055900026
Code APE
722Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Ensemble des activités relevant de l'invention conception de négoce de tous logiciels cartés interfaces et matériels informatiques formation aux logiciels informatiques
Adresse
5 AV 5 Avenue DU MARECHAL JUIN
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1991
Siret
38369055900018
Code APE
722Z
Adresse
25 RUE VOLTAIRE
59290 , WASQUEHAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME DE LA MASURE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32114
Date d'ajout
18/06/2014
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 18/01/1995, JUGEMENT DU 17/01/1995 PRONONCANT LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32113
Date d'ajout
18/06/2014
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 27/05/1993 : JUGEMENT DU 27/05/1993 OUVRANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 1/4/1993. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME JEROME THEETTEN 49 AVE D'ALSACE A ROUBAIX. JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 27/05/1993, LIQUIDATEUR / ME THEETTEN.
Numéro d'observation
680
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/03/1993
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).