Entreprise : SCI DES GODEAUX - SIREN 383 669 595
Identité
(Entreprise radiée le 10/08/2023)
Dénomination
SCI DES GODEAUX
SIREN (siège)
383 669 595
Date d'immatriculation au RNE
18/04/2007
Date de fin de la personne morale
17/04/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
14 BD GAMBETTA 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUITELMAN CAROLINE , ALISON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Yerres
Nom, Prénom(s)
GUITELMAN RICHARD , LEON , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
GUITELMAN SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38366959500019
Code APE
702C
Adresse
6 RUE HENRI BOCQUILLON
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME ROBLET-TREMEAU NI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38366959500035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activites immobilières à caractère civil.
Adresse
14 BD 14 Boulevard Gambetta
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38366959500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE EUGENIE
91330 , YERRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15282
Date d'ajout
10/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16191
Date d'ajout
13/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/07/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : GUITELMAN Richard Leon Bernard, siège de la liquidation : 14 Boulevard Gambetta 77000 Melun, parution de la publicité légale : Le Parisien paru le 10/07/2021
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de MELUN Sous le numéro 2018 D 417
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
18/04/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).