Entreprise : SCI LES TILLEULS - SIREN 383 646 965
Identité
(Entreprise radiée le 12/10/2017)
Dénomination
SCI LES TILLEULS
SIREN (siège)
383 646 965
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1991
Date de fin de la personne morale
19/11/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
87627.69 EUR
Adresse du siège
169 RUE DES PEUPLIERS 42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ME MARCHAND
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSTAING MARIE , FRANCOISE , FERNANDE
Nom d'usage
MARCHAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Pouilly-sous-Charlieu
Nom, Prénom(s)
ROSTAING GENEVIEVE , GEORGETTE
Nom d'usage
LAMI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
ROSTAING MICHEL , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
La Gaude
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/10/1991
Siret
38364696500012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis ruraux ou urbains, par apport, bail, location ou autrement
Adresse
169 RUE 169 Rue des Peupliers Chez Mme Marchand
42720 , Pouilly-sous-Charlieu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ME MARCHAND
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29661
Date d'ajout
12/10/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 1 Octobre 2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29660
Date d'ajout
12/10/2017
Description
Dissolution à compter du 30 Septembre 2017 siège de la liquidation au siège social 169 rue des Peupliers Chez Mme Marchand 42720 Pouilly Sous Charlieu parution de la publicité légale l'Essor Affiches du 13 Octobre 2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).