Entreprise : MARIE CAMBRA CONSEIL - SIREN 383 624 798
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2024)
Dénomination
MARIE CAMBRA CONSEIL
Sigle
M.C. CONSEIL
SIREN (siège)
383 624 798
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1991
Fermeture de l'établissement - 38362479800013
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2023
Fermeture de l'établissement - 38362479800021
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
25/11/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
5 RUE BELLE ALLEE 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OVIEDO MARIE
Nom d'usage
CAMBRA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Mortagne-sur-Sèvre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2004
Siret
38362479800021
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LE CONSEIL, LE SERVICE ET LA FORMATION AUX ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS OU AUTRES ET TOUS LES SERVICES CONNEXES ET ANNEXES ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES.
Adresse
7 RUE DE LA FONTAINE
65190 , TOURNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/10/1991
Siret
38362479800013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
conseil aux entreprises conseil service et formation aux entreprises et administrations
Adresse
5 RUE BELLE ALLEE
85290 , MORTAGNE-SUR-SEVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
13/06/2024
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 29-12-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
09/10/2023
Description
Dissolution à compter du 30-09-2023, journal publicateur : l'informateur judiciaire du : 06-10-2023, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
7463
Date d'ajout
29/12/2020
Description
Radiation du RCS de Tarbes le 29/12/2020 avec effet au 31/12/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/11/1991
Description
Historique des observations depuis le 26/11/1991 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE SEMAINE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).