Entreprise : E D PARTICIPATIONS - SIREN 383 615 358
Identité
Dénomination
E D PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
383 615 358
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1991
Début d’activité
25/10/1991
Date de fin de la personne morale
28/11/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE ET ENTREPRISE COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE, NOTAMMENT PAR VOIE DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT DE TITRES ET DROITS SOCIAUX, DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES, D'APPORTS, DE COMMANDITE, DE FUSION, D'ALLIANCE OU D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION, OU AUTREMENT, ET TOUT CE QUI S'Y RATTACHE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
COULAMERT 28160 YEVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAVALLEE EDMOND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Brou
Dénomination
SARL COMMISSARIAT ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chartres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/10/1991
Siret
38361535800017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participation dans toute société et entreprise commerciale ou industrielle, notamment par voie de souscription ou d'achat de titres et droits sociaux, de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de fusion, d'alliance ou d'association en participation, ou autrement, et tout ce qui s'y rattaché directement ou indirectement.
Autres Activités
La prise de participation dans toute société et entreprise commerciale ou industrielle, notamment par voie de souscription ou d'achat de titres et droits sociaux, de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de fusion, d'alliance ou d'association en participation, ou autrement, et tout ce qui s'y rattaché directement ou indirectement.
Adresse
COULAMERT
28160 , YEVRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Yèvres
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/007111
Date d'ajout
18/06/2024
Description
En application de l'article R.631-43 du code de commerce, la procédure qui a conduit à l'adoption du plan a été clôturée le 04/06/2024 par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Tribunal de Commerce de Chartres
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/006633
Date d'ajout
06/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 06/06/2024 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan. Liquidateur judiciaire : SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres. Date de cessation des paiements : 16/05/2024
Numéro d'observation
3400
Date d'ajout
05/06/2015
Description
Plan de redressement : continuation Par jugement rendu le 04/06/2015, le Tribunal de Commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement de E D PARTICIPATIONS. (SAS) organisant la continuation de l'entreprise, pour une durée de 5 Ans, maintient le mandataire judiciaire en ses fonctions Désigne Me Guy PIERRAT, 24, Rue Chanzy - CS 20299 - 28008 CHARTRES CEDEX, en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Date d'effet : 04/06/2015
Numéro d'observation
5069
Date d'ajout
29/09/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement en date du 25/09/2014, le Tribunal de Commerce de Chartres a renouvelé la période d'observation de la société E D PARTICIPATIONS. jusqu'au 05/03/2015. Date d'effet : 25/09/2014
Numéro d'observation
1641
Date d'ajout
21/03/2014
Description
Ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire Par jugement en date du 20/03/2014, le Tribunal de Commerce de Chartres a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de E D PARTICIPATIONS., La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 31/01/2014, a nommé Me Guy PIERRAT - 24, Rue Chanzy - CS 20299 - 28008 CHARTRES CEDEX en qualité d'administrateur, Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et SELARL "P.J.A." - 6/8, Rue du Docteur Maunoury - CS 20218 - 28008 CHARTRES CEDEX en qualité de mandataire judiciaire, et ouvre une période d'observation de 6 mois. Date d'effet : 20/03/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).