Entreprise : GAEC SAINT PAUL LE FROID - SIREN 383 601 580
Identité
Dénomination
GAEC SAINT PAUL LE FROID
SIREN (siège)
383 601 580
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1991
Début d’activité
10/11/1991
Date de fin de la personne morale
26/11/2090
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Élevage d'ovins et de caprins
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
101000 EUR
Adresse du siège
48600 SAINT-PAUL-LE-FROID FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC MAEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1994
Commune de résidence
Saint-Paul-le-Froid
Nom, Prénom(s)
POUGET CHARLOTTE , LOUISE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1996
Commune de résidence
Saint-Paul-le-Froid
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/1991
Siret
38360158000012
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ovins lait
Autres Activités
Elevage d'ovins et de caprins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
48600 , SAINT-PAUL-LE-FROID - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
179
Date d'ajout
18/02/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2017 : Nouveau : POUGET Charlotte, Louise, Gérant Modifié : BLANC Mael, Gérant demeurant 48600 Saint-Paul-le-Froid au lieu de lotissement Beauséjour - 48600 GRANDRIEU Partant : BLANC Bernard, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
651
Date d'ajout
12/05/2015
Description
Modification de la durée de la personne morale à compter du 04/05/2015 ancienne : 45 ans nouvelle : 99 ans Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/05/2015 : Nouveau : BLANC Maël Boris, Gérant
Numéro d'observation
305
Date d'ajout
10/03/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2014 : Partant : PAGES Denis Jean-Pierre, Gérant
Numéro d'observation
790
Date d'ajout
19/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2012 : Nouveau : PAGES Denis Jean-Pierre, Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reconnu le 04/11/1991 sous le n° 48-11-149 N°Siret: 383 601 580 00012 Code Ape : 0145 Z Elevage d'ovins et de caprins Code statistique attribué par l'Insee
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).