Entreprise : SA CAPI FONCIER - SIREN 383 564 226
Identité
Dénomination
SA CAPI FONCIER
SIREN (siège)
383 564 226
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1991
Date de fin de la personne morale
07/11/2090
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
995492.08 EUR
Adresse du siège
177 RUE NATIONALE 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEIGNEZ ANDRE , EMILE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Commune de résidence
Abscon
Nom, Prénom(s)
DELOMEZ MICHEL , EUGENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
FOUCRAY MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
HOQUET MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
BOULANGER PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
FOURNIER ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
CONYNCK JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
FORTIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Lille
Dénomination
SOCIETE DE COURTAGE, DE CONSEIL ET DE GESTION D'ASSURANCES. C.C.G.A.
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/09/1991
Siret
38356422600025
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
MARCHAND DE BIENS, PARTICIPATION DANS DES TOURS DE TABLE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS.
Adresse
177 RUE 177 rue Nationale
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/1991
Siret
38356422600017
Code APE
701A
Adresse
2 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/09/2019
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/03/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/11/1991
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 21 ET 22 OCTOBRE 1991. -REPRES ENTANT PERMANENT DE LA SARL C.C.G.A., ADMINISTRATR ICE, MONSIEUR MAES GERARD DEMEURANT A LILLE 17 TER RUE DU MAGASIN. -Modification du 30/03/1999 : Dis solution anticipée de la Société à dater du 02/03/ 1999. Liquidateur : Mr BOULANGER Pascal.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 02/03/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).