Entreprise : EARL GUYADER - SIREN 383 564 036
Identité
Dénomination
EARL GUYADER
SIREN (siège)
383 564 036
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1991
Date de fin de la personne morale
21/11/2090
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Qualité
Actif agricole
Capital social
168000 EUR
Adresse du siège
TY NEVEZ SQUIVIDAN 29950 CLOHARS-FOUESNANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYADER ARNAUD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
BENODET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38356403600010
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Adresse
Ty Névez Squividan
29950 , Bénodet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Clohars-Fouesnant
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7434
Date d'ajout
11/10/2019
Description
Radiation du RCS le 11/10/2019 avec effet au 01/10/2019 Radiation de la société à compter du 1er octobre 2019. Article R123-129 1 du décret du 09 mai 2007 - (Clôture pour insuffisance d'actif). Jugement du Tribunal de grance instance de Quimper en date du 1er octobre 2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7432
Date d'ajout
11/10/2019
Description
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'E.A.R.L. GUYADER.
Numéro d'observation
333
Date d'ajout
20/01/2015
Description
Par jugement en date du 13 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER désigne Madame Stéphanie LE BOUFFOS en qualité de juge commissaire titulaire, Madame GEHIN en qualité de juge commissaire suppléant et Maître GUERPILLON BERGERON, commissaire priseur à QUIMPER, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce (notification du greffe du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER du 19 janvier 2015)
Numéro d'observation
5703
Date d'ajout
15/10/2014
Description
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en date du 14 octobre 2014, le Tribunal prononce la résolution du plan de continuation homologué le 11 mai 2010, met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EARL GUYADER, désigne Maître Elleouet en qualité de mandataire-liquidateur (notification du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en date du 14 octobre 2014)
Numéro d'observation
2612
Date d'ajout
12/05/2010
Description
Par jugement en date du 11.05.2010 le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a arrêté le plan de redressement de L'EARL GUYADER, fixé la durée du plan à 15 ans, désigné Me ELLEOUET aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan et maintenu en fonction en tant que de besoin le mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances
Numéro d'observation
2536
Date d'ajout
13/05/2009
Description
Par jugement en date du 12.05.2009 le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de L'EARL GUYADER, fixé au 01.03.2009 la date de cessation des paiements, désigné Mr Mickaël SEITE en qualité de juge commissaire et Mr Antoine MORVAN en qualité de juge commissaire suppléant, et désigné Me ELLEOUET 9, rue Neptune 29200 BREST en qualité de mandataire judiciaire
Numéro d'observation
1198
Date d'ajout
10/03/2003
Description
SUITE A L'ACTE DE CESSION DE PARTS EN DATE DES 31 DECEMBRE 2002 ET 10 FEVRIER 2003, LA SOCIETE DEVIENT UNE E.A.R.L. A ASSOCIE UNIQUE DEMISSION D'UN CO-GERANT : LE LAY NEE GUYADER SYLVIE Date d'effet : 31/12/2002
Numéro d'observation
2232
Date d'ajout
14/05/2002
Description
Transformation de la société RETRAIT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : GUYADER NEE HELIAS MARIE THERESE REDUCTION DU CAPITAL RAMENE DE 1 195 000 FRS A 1 120 000 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, SOIT 168 000 EUROS, APRES UNE REDUCTION D'UNE SOMME DE 2 742.89 EUROS LA DENOMINATION DEVIENT : E.A.R.L.GUYADER GERANTS DE L'E.A.R.L. : LE LAY NEE GUYADER SYLVIE - GUYADER ARNAUD Date d'effet : 31/12/2001
Numéro d'observation
2385
Date d'ajout
19/05/1998
Description
Augmentation du capital 800 000 FRS A 1 195 000 FRS RETRAIT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : GUYADER MICHEL AGREMENT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : GUYADER ARNAUD (PV AGE DU 15/04/98) - A COMPTER DU 31/12/97
Numéro d'observation
3213
Date d'ajout
05/08/1994
Description
Augmentation du capital 550 000 FRS A 800 000 FRS (PV AGE DU 01/06/94) - DATE DEPOT : 19/07/94 - A COMPTER DU 01/06/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE (JGT TGI QPER DU 12.05.2009)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).