Entreprise : EUROP ASSUR - SIREN 383 539 533
Identité
Dénomination
EUROP ASSUR
SIREN (siège)
383 539 533
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1991
Date de fin de la personne morale
11/11/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE PARIS 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HANON PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
HANON MARTINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
FORTIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DE JALRAS DE , JOURDAN , ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Gruson
Nom, Prénom(s)
HANON ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38353953300018
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES OPERATIONS DE COURTAGES EN ASSURANCES TOUTES BRANCHES, CREDITS, FINANCEMENT, PLACEMENTS, GESTION DE PATRIMOINE ET TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES ET FINANCIERES MOBILIERES ET IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL ET A TOUS OBJETS SIMILAIRES
Adresse
2 RUE 2 rue de Paris
59200 , Tourcoing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/10/2006
Description
Il a été procédé par le greffier à une mention d'o ffice de cessation d'activité en application de l' article 40 alinéa 1 du décret n° 84-406 du 30/05/1 984 rédigé dans les termes suivants : "Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adress e, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la person ne ne se trouve pas à l'adresse indiquée, le greff ier porte la mention de la cessation d'activité su r le registre.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/10/1995
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 23/10/1995.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/11/1991
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 19 /10/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).