Entreprise : HOTEL CESAR SA - SIREN 383 536 547
Identité
Dénomination
HOTEL CESAR SA
SIREN (siège)
383 536 547
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1991
Dissolution
Date de fin de la personne morale
13/11/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LE PLAN DU BOIS 06610 LA GAUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUHAMEL JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SIR ALEXANDER SMITH ALEXANDER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1922
Commune de résidence
CHESSHIRE SK9 1LS
Nom, Prénom(s)
CALLEN DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
FLORIDA 33618 USA
Nom, Prénom(s)
CLAYTON BRIAN , PETER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
LONDRES NW6 1 JP GB
Dénomination
SCP DUHAMEL KAHN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/11/1991
Siret
38353654700011
Nom commercial
HOTEL CESAR
Enseigne
HOTEL CESAR
Code APE
551A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition par reprise d'un crédit-bail d'un hôtel 3 étoiles situé à la gaude. Sa gestion et exploitation. Et plus généralement toutes opérations pouvant S'y rapporter.
Adresse
LE PLAN DU BOIS
06610 , La Gaude - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41026
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Dissolution intervenue en application de l'article 1 844-7-7° du Code Civil à compte du 15-11-1993
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7865
Date d'ajout
19/11/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 19-11-2007 , prononce la clôture pour extinction du passif
Numéro d'observation
75647
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
70535
Date d'ajout
28/07/1999
Description
Cession de la licence iv à la Sarl du baou tour franklin la défense 92042 Paris la défense à compter du 25 06 1999
Numéro d'observation
7862
Date d'ajout
17/02/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 25-01-1999 nommant Eric Daufes juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
7859
Date d'ajout
15/11/1993
Description
Par jugement en date du 15 novembre 1993, le Tribunal de Commerce de Grasse prononce un procédure simplifiée de redressement judiciaire, Nomme juge commissaire Mr Barel et représentant des créanciers Me Bednawski 1072 avenue Marechal Juin, 06250 Mougins, date de cessation des paiements le 15 octobre 1993
Numéro d'observation
7858
Date d'ajout
21/10/1993
Description
Declaration de cessation des paiements le 21 octobre 1993 au Greffe, date déclarée de cessation des paiements le 15 octobre 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).