Entreprise : FAMILLE DESCOMBE - SIREN 383 532 843
Identité
Dénomination
FAMILLE DESCOMBE
SIREN (siège)
383 532 843
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1991
Début d’activité
18/10/1991
Date de fin de la personne morale
13/11/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Le négoce de boisson, la vinification, le traitement, l'analyse, le stockage et le conditionnement, pour son propre compte ou au bénéfice de tiers, des vins, spiritueux, alcools de bouche, dérivés et jus de fruits; la location de cuves et toute opérations de stockage sur tous supports, pour son propre compte ou au bénéfice de tiers.
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
1300000 EUR
Adresse du siège
462 RUE 462 Rue du Beaujolais 69460 Saint-Étienne-des-Oullières FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCOMBE MARINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Reneins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/1991
Siret
38353284300026
Nom commercial
Famille Descombe
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le négoce de boisson, la vinification, le traitement, l'analyse, le stockage et le conditionnement, pour son propre compte ou au bénéfice de tiers, des vins, spiritueux, alcools de bouche, dérivés et jus de fruits; la location de cuves et toute opérations de stockage sur tous supports, pour son propre compte ou au bénéfice de tiers.
Adresse
462 RUE 462 Rue du Beaujolais
69460 , Saint-Étienne-des-Oullières - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/1991
Siret
38353284300018
Code APE
703E
Adresse
PL DU 8 MAI 1945
69460 , SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003579
Date d'ajout
08/07/2019
Description
FIRMES : Famille Descombe, Marine Descombe
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/007200
Date d'ajout
27/12/2018
Description
FIRMES : Louise Damiron, Camille Roche, Alice Landoin, Claire Moncel, L'Amiral, Florent Descombes, Comtesse de Pougelon
Numéro d'observation
F11/001437
Date d'ajout
04/04/2011
Description
FIRMES : Infinivin, Monterrelie, Collection 1905, Upsilon, Création 8&9
Numéro d'observation
F11/000481
Date d'ajout
27/01/2011
Description
FIRMES : François Damiron, Charles Pasteur, Jacques Rousseau, Théo Grand Val, Lion de France
Numéro d'observation
F10/004428
Date d'ajout
21/12/2010
Description
FIRMES : Arôme de France, Pavillon des dougles, Etoile de France, Le Chatelain, Le Chevalier
Numéro d'observation
F02/002645
Date d'ajout
01/10/2002
Description
Modification de la forme juridique et dans l'administration à compter du 19 Juillet 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/06/2001
Description
MODIFICATION CAPITAL A COMPTER DU 20 DECEMBRE 1991 DECLARATION MODIFICATIVE du 14 JUIN 2001 : MODIFICATION, AUGMENTATION ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN S.A., ADMINISTRATION, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE PLACE DU 8 MAI 1945 69460 SAINT ETIENNE DES OULLIERES A 462 RUE DU BEAUJOLAIS 69460 SAINT ETIENNE DES OULLIERES AU 25 MAI 2001 DECLARATION MODIFICATIVE du 06 Décembre 2001 Modification dans l'administration à compter du 25 Juillet 2001 DECLARATION MODIFICATIVE du 06 Décembre 2001 Fusion absorption de la société VINS DESCOMBE SA, 462 Rue du Beaujolais 69460 SAINT ETIENNE DES OULLIERES, 338 522 741 RCS VILLEFRANCHE-TARARE à compter du 1er Janvier 2001 Ancienne dénomination : VIGNESIME, extension de l'objet social et activité à compter du 11 Octobre 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).