Entreprise : GROUPE MEDICAL DU POLLET - SIREN 383 522 752
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2021)
Dénomination
GROUPE MEDICAL DU POLLET
SIREN (siège)
383 522 752
Date d'immatriculation au RNE
19/11/1991
Date de fin de la personne morale
18/11/2090
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1021.41 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE L ABATTOIR 76200 DIEPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIART CHRISTIAN , FERDINAND , GASTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
DIEPPE
Nom, Prénom(s)
LOBO STEPHANIE , CAROLINE , SANDRINE
Nom d'usage
WAYMEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Petit-Caux
Nom, Prénom(s)
BIGOT CATHERINE , SIMONE , JEANNE
Nom d'usage
OLIVIERI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Tourville-sur-Arques
Nom, Prénom(s)
PREVOTEAUX PHILIPPE , JEAN , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Dieppe
Nom, Prénom(s)
PAYET OPHELIE , MARIE , AUDREY
Nom d'usage
CARPENTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Varengeville-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
38352275200013
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
24 GR DU POLLET
76200 , DIEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
38352275200021
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'exercice de l'activité de ses associés dans le cadre de l'exercice de leur profession libérale. Elle peut faire toutes Opera- Tions se rapportant a cet objet ou contribuant a sa réalisation pourvu que celles-ci n'aient pas pour objet d'altérer son caractère civil ou l'exercice de la profession de ses membres
Adresse
11 RUE 11 rue de l'Abbatoir
76200 , Dieppe - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5188
Date d'ajout
30/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/06/2021
Description
Dissolution à compter du 14/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/05/2021, liquidateur : BENARD né(e) LOBO Stéphanie, Caroline, Sandrine, siège de la liquidation : 1 Lotissement les Clos Fleuri Bracquemont 76370 Petit-Caux, parution de la publicité légale : L'informateur d'Eu paru le 27/05/2021 Cessation d'activité à compter du 14/05/2021
Numéro d'observation
1430
Date d'ajout
30/06/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/05/2011 : Partant : QUIBEL Michèle Charlotte Marie, Gérant(e) Modifié : BENARD Stéphanie, Caroline, Sandrine, associée devient Co-gérant associé Modifié : PREVOTEAUX Philippe, Jean, Maurice, associé devient Co-gérant associé Nouveau : BOUSQUET Sophie, Yvonne, Jeanne, Associé Société Civile Nouveau : BONHOMME Marie,Paulette, Henriette, Associé Société Civile Changement de qualité : PIART Christian Ferdinand Gaston, Gérant(e) devient associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).