Entreprise : S.A.U.D. (SOCIETE D'ETUDE D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT) - SIREN 383 495 322
Identité
(Entreprise radiée le 23/02/2021)
Dénomination
S.A.U.D. (SOCIETE D'ETUDE D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT)
Sigle
SAUD
SIREN (siège)
383 495 322
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2006
Fermeture de l'établissement - 38349532200018
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/1999
Fermeture de l'établissement - 38349532200026
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2005
Fermeture de l'établissement - 38349532200034
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
12/03/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
16 ALL JEAN CHARLES CONTEL 14100 LISIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REVOL FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Lisieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
38349532200034
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
16 ALL JEAN CHARLES CONTEL
14100 , LISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/09/1991
Siret
38349532200018
Code APE
742A
Adresse
16 QUAI SAINT LAURENT
29120 , PONT L'ABBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1999
Siret
38349532200026
Code APE
742A
Adresse
8 RUE DU SAPEUR MICHEL JOUAN
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1289
Date d'ajout
23/02/2021
Description
Radiation du RCS le 23/02/2021 avec effet au 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4851
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2020 Liquidateur : REVOL François demeurant 27 rue des artisans 14100 LISIEUX Le siège de la liquidation est fixé à : LISIEUX 27 rue des artisans Journal d'annonces légales : LE PARISIEN.FR en date du 25/11/2020
Numéro d'observation
1255
Date d'ajout
16/10/2007
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 01/07/2005 : Changement du domicile du gérant Ancien : 16 quai st-Laurent 29120 Pont l'Abbe Nouveau : Hameau des Vesques - cidrerie 61120 Canapville
Numéro d'observation
281
Date d'ajout
13/03/2006
Description
Modification autre Transfert du siège et de l'ETS principal de : 8 rue sapeur Michel Jouan 35000 Rennes A : 16 allée Jean-Charles Contel 14100 Lisieux, la société ne conserve aucune activité à l'ancien siège Date d'effet : 01/07/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes de constitution au GTC de Quimper Transfert au GTC de rennes à compter du 02.12.1999 Mention du 01/01/2002 Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30.05.2001 Codes statistiques attribués par l'INSEE Siret : 383 495 322 00034 Code NAF :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).