Entreprise : SA SOCIETE FINANCIERE PAREYT - SIREN 383 466 984
Identité
Dénomination
SA SOCIETE FINANCIERE PAREYT
SIREN (siège)
383 466 984
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1991
Date de fin de la personne morale
20/11/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
690807.48 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA FERME DE LA QUIEZE 59310 SAMEON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAREYT JEAN , LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
HERGNIES
Nom, Prénom(s)
HECQUET ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
CALAIS
Nom, Prénom(s)
LESAGE EPOUSE PAREYT NATHALIE , MONIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
LECELLES
Dénomination
COTTINEAU LOIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
THOUARS
Dénomination
LEPICIER CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CHOLET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/09/1991
Siret
38346698400010
Code APE
671E
Origine du fonds
Création
Activité principale
REPRESENTATION COMMERCIALE ET L'ASSISTANCE ADMINISTRATRIVE, LA PRISE DE PARTICIPATION PAR ACHAT, APPORT, SOUSCRIPTION, FUSION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET VALEURS MOBILIERES DANS TOUTES ENTITES JURIDIQUES AVEC OU SANS PERSONNALITE MORALE.
Adresse
RUE RUE DE LA FERME DE LA QUIEZE
59310 , SAMEON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/1994
Siret
38346698400028
Enseigne
ALUTECHNIQUE
Code APE
281C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Négoce élements en aluminium La fabrication et le négoce d'élements métalliques en aluminium et en verre
Adresse
3 PARC EUROPESCAUT RUE EUROPE
59410 , ANZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2245
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Radiation du RCS le 26/04/2017 avec effet au 26/04/2017 Radiation d'office de la présente société par suite de clôture des Opérations de la liquidation judiciaire (cessation d'activité dans le ressort du tribunal du lieu du siège Social)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2244
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Numéro d'observation
2243
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Par jugement du 26/04/2017, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/07/2003
Description
(Divers) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI DU 10 / 07/ 2003 NOMMANT MONSIEUR ROUCOU EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR GALEZOWSKI
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
17/03/2003
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI DU 09/01/2003 PREND ACTE DE LA CESSATION DE M GALEZOWSKI JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 14.01.2003,
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
11/12/2002
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI DU 05/12/2002 NOMMANT M JACQUES LEMAIRE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT NUMERO 2
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
26/06/2002
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI DU 20/06/2002 NOMMANT MONSIEUR R.GALEZOWSKI EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR ANDRE CONSTANT
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/10/2001
Description
Notification intergreffe MO PAR JUGEMENT DU 26.10.2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI: MAINTIEN DU DIRIGEANT SOCIAL FIGURANT CI-DESSUS AU REGISTRE DU COMMERCE EN QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC. PAR JUGEMENT DU 26.10.2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI: MAINTIEN DU DIRIGEANT SOCIAL FIGURANT CI-DESSUS AU REGISTRE DU COMMERCE EN QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/07/2001
Description
Liquidation judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI DU 05/07/2001 OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE. CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 29/06/2001. JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR ANDRE CONSTANT LIQUIDATEUR : MAITRE MARIE-JOSEE FROMENT 29 PLACE SCHUMAN 59500 DOUAI
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/07/2001
Description
Décision de poursuite d'activité JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI DU 05/07/2001 AUTORISANT DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LA POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 05/08/2001.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/07/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements DEPOT LE 29/06/2001 DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/04/1994
Description
Historique : IMMATRICULATION PRINCIPALE AU RCS DE DOUAI (REF. GREFFE 91 B 221)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/04/1994
Description
Observations concernant l'établissement situé 3 ru e de l'Europe 59410 Anzin : Précédent propriétaire : SA ALUTECHNIQUE RCS VALENCIENNES B 382.410.397 Publication de la cession : La Gazette du Nord du 30.31 MARS 1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A 1/2 DU CAPITAL SOCIAL, SUITE A DECISION DU 03/10/1997. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS ---------- MENTION DU 01/01/2002 : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).