Entreprise : ASPOCOMP - SIREN 383 455 540
Identité
Dénomination
ASPOCOMP
SIREN (siège)
383 455 540
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1991
Date de fin de la personne morale
29/10/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10823880.22 EUR
Adresse du siège
41 RUE PIERRE BROSSOLETTE 27000 EVREUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1851
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NIEMI JARMO , EINO , JUHANI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
KLAUKKALA
Nom, Prénom(s)
DELSON JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38345554000013
Code APE
321A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Etude industrie et commerce des composants électroniques
Adresse
41 RUE 41 Rue Pierre Brossolette
27000 , Evreux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1851
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7797
Date d'ajout
28/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux, prononce en date du 28/07/2022 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4655
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Evreux rendue le 03/05/2021 nommant SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
1321
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 04/02/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04/02/2021
Numéro d'observation
1321
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
14/11/2003
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 13-11-03 nommant Monsieur François MONNETREAU en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Monsieur Pierre BABIN.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
05/12/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 05/12/2002 nommant Monsieur BABIN en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Monsieur BOUCOUR Pascal.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/06/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 20/06/2002 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : SCP GUERIN DIESBECQ 9 rue Ducy 27000 EVREUX
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/05/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 23/05/2002 prolongeant la période d'observation jusqu'au 30/06/2002.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/04/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 18/04/2002 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 31/05/2002.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/03/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 12/03/2002 désignant : ME MEILLE Bernard 41 rue du Four 75006 PARIS en qualité d'administrateur dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/03/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 07/03/2002 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 22/04/2002. Cessation des paiements en date du 06/03/2002. Juge Commissaire : M BOUCOUR Pascal Représentant des Créanciers : SCP GUERIN DIESBECQ 9 rue Ducy 27000 EVREUX Administrateur : ME HESS 6 Rue Dupleix BP 78 76600 LE HAVRE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/03/2002
Description
: Dépôt le 06/03/2002 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de EVREUX
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/10/1991
Description
Historique des observations depuis le 30/10/1991 : JOURNAL PUBLICATEUR : PARIS NORMANDIE Par Modification en date du 5.02.1997 : Ancienne Forme Juridique : SNC Nouvelle Forme Juridique : SAS à compter du 31.12.1996 $$$23/12/1998 ANCIENNE DENOMINATION : PHILIPS CIRCUITS IMPRIMES NOUVELLE DENOMINATION : ASPOCOMP A COMPTER DU 30.11.1998 Mention du 06/03/2002 :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).