Entreprise : SNE AITAP - SIREN 383 441 102
Identité
Dénomination
SNE AITAP
SIREN (siège)
383 441 102
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1991
Date de fin de la personne morale
03/11/2090
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
ZI 22100 TADEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORDON SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Dinan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38344110200035
Code APE
313Z
Adresse
ZI
22100 , TADEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/1991
Siret
38344110200027
Code APE
322A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ELECTRONIQUE ET BOBINAGE
Adresse
ZONE ARTISANALE
22450 , KERMARIA-SULARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROCHE DERRIEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/10/1991
Siret
38344110200019
Code APE
322A
Adresse
1 RUE DES JARDINS
22100 , QUEVERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8636
Date d'ajout
06/09/2024
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1014
Date d'ajout
06/07/2005
Description
Mention d'office Jugement du TGI Dinan à compétence commerciale du 05.07.05 déclarant closes les opérations de cession de la SARL Sne Aitap Date d'effet : 05/07/2005
Numéro d'observation
476
Date d'ajout
21/03/1997
Description
NOTIFICATION DU TC DE DINAN EN DATE DU 10.03.1997 JUGEMENT DU 19.12.196 CESSION DES ELEMENTS DE L'ACTIF DE AITAP AU PROFIT DE LA SA MAINGUY OU TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORAL S'Y SUBSTITUANT DESIGNE MAITRE ROBERT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 19.12.1996
Numéro d'observation
475
Date d'ajout
21/03/1997
Description
NOTIFICATION DU TC DE DINAN EN DATE DU 10.03.1997 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 04 MARS 1997 JUGEMENT DU 15.10.1996
Numéro d'observation
209
Date d'ajout
19/02/1997
Description
Mention d'office Jugement du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Dinan en date du 19.12.1996 - le tribunal arrêté la cession envisagée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Sne Aitap - ordonné les éléments d'actifs de cette société au profit de la sa Mainguy 46, rue du moulin à Vertou 44120 - Désigné Me robert aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan - confirme Me David aux fonctions de représentant des créanciers maintient provisoirement en fonction l'administrateur judiciaire avec mission de passer tous les actes nécessaires à la cession
Numéro d'observation
1499
Date d'ajout
10/09/1996
Description
NOTIFICATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DINAN EN DATE DU 16.08.1996 - JUGEMENT DU 12.04.1996 DUDIT TRIBUNAL PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE REGIME GENERAL DE LA SOCIETE SUSDITE A NOMME : MAITRE DAVID, 4 RUE GEORGES BIZET, 22200 SAINT BRIEUC EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE ROBER, 4 COURS RAPHAEL BINET, RENNES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR A FIXE AU 12.04.1996 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ********* PAR JUGEMENT EN DATE DU 18.06.1996 LEDIT TRIBUNAL A PRONONCE LA POURSUITE D'ACTIVITE AVEC MAINTIEN DES ORGANES DE PROC²DURE JUSQU'AU 15 OCTOBRE 1996
Numéro d'observation
1003
Date d'ajout
26/08/1996
Description
Mention d'office Jugement du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Dinan en date du 18 juin 1996 - le tribunal décidé la poursuite d'activité jusqu'au 15 octobre 1996
Numéro d'observation
417
Date d'ajout
16/04/1996
Description
Mention d'office Jugement du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Dinan en date du 12 avril 1996 - le tribunal ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sne Aitap dont le siège social est ZI de Taden ETS secondaire : Z.A. de ker Maria Sulard 22450 La Roche Derrien - cessation des paiements au 12.04.1996 - juge commissaire : Mme Ferranet Perraux, juge - administrateur : Me Michel Robert, le magister, 4 cours Raphaël binet à rennes 35000 - Représentant des créanciers : Me Daniel David, BP 4240, 4, rue bizet à Saint-Brieuc 22042
Numéro d'observation
416
Date d'ajout
16/04/1996
Description
Mention d'office Déclaration de cessation des paiements en date du 11 avril 1996 par M. Serge cordon, gérant
Numéro d'observation
63
Date d'ajout
18/01/1993
Description
Ouverture d'un établissement zoné artisanale de ker Maria Sulard (22450) la Roche Derrien - fonds acquis par achat au prix stipulé de 80 000 F ¬ compter du 22.10.1991 - activité : Électronique et bobinage
Numéro d'observation
1091
Date d'ajout
06/08/1992
Description
Siège social transfère de la rue des jardins ¬ Quévert à la zone industrielle de Taden ¬ compter du 01.04.11992 - Pv age 01.04.92 le petit bleu des Cotes d'Armor du 16.05.1992 - D.A. 06.08.1992 nè462/92
Numéro d'observation
1345
Date d'ajout
24/07/1992
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT COMPLENTAIRE A GUINGAMP RUE PAUL BIZOS ACHAT A LA SOCIETE AITAP BOBINAGE RC 380 910 034 AU PRIX DE 170 000 F. MODIFICATION DU 24 JUILLET 1992 ACTIVITE ELECTRONIQUE ET BOBINAGE OPPOSITIONS ME DAVID 4 RUE BIZET A SAINT BRIEUC PUBLICITE LE PETIT BLEU DES COTES D'ARMOR DU 25 JANVIER 1992 L'ACTIVITE EXERCEE A GUINGAMP 1 RUE PAUL BIZOS A ETE TRANSFERE A KERMARIA SULARD. A COMPTER DU 22/10/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).