Entreprise : SCI VEILLARD ET FILS - SIREN 383 422 631
Identité
Dénomination
SCI VEILLARD ET FILS
SIREN (siège)
383 422 631
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1991
Date de fin de la personne morale
05/11/2051
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU COMMERCE 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVECHIN LOUISETTE
Nom d'usage
VIEILLARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
Pontault-Combault
Nom, Prénom(s)
VEILLARD MARC , GUY , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Pontault-Combault
Nom, Prénom(s)
VEILLARD GUY , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Pontault-Combault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
38342263100010
Code APE
702A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUT ACHAT D'IMMEUBLES, DE PARTIES D'IMMEUBLES OU DE PARTS DE SOCIETE IMMOBILIERES ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUISITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A VILLENEUVE/YONNE, 20 RUE DU COMMERCE
Adresse
20 RUE 20 Rue DU COMMERCE
89500 , Villeneuve-sur-Yonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/11/1991
Description
Historique des observations depuis le 06/11/1991 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 06/11/1991 Publicité au journal : L'YONNE REPUBLICAINE le : 15/10/1991 -------------------------------------------------- ** MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE - La société n'a plus d'activité depuis le 14/6/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).