Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 4 MIMA PAR ABREVIATION SCI 4 MIMA - SIREN 383 366 002
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 4 MIMA PAR ABREVIATION SCI 4 MIMA
SIREN (siège)
383 366 002
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1991
Début d’activité
25/05/1991
Date de fin de la personne morale
16/10/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, administration ou exploitation, mise en valeur de tous immeubles.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
166169.43 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU PESQUE 65410 SARRANCOLIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARQUIE ROBERT , JEAN-MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Sarrancolin
Nom, Prénom(s)
MARQUIE JEAN-LIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Ilhet
Nom, Prénom(s)
MARQUIE XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Sarrancolin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/05/1991
Siret
38336600200012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration ou exploitation, mise en valeur de tous immeubles.
Autres Activités
Acquisition, propriété, administration ou exploitation, mise en valeur de tous immeubles.
Adresse
6 RUE DU PESQUE
65410 , SARRANCOLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3086
Date d'ajout
20/08/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 13/06/2014 Ancienne : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE B.R.M. Nouvelle : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 4 MIMA par abréviation S.C.I 4 MIMA Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/06/2014 : Modifié : MARQUIE Xavier, Associé indéfiniment responsable, demeurant 51 route de la Soule 65410 Sarrancolin Modifié : MARQUIE Jean-Lin, Associé indéfiniment responsable, demeurant chemin de Areoulets 65410 Ilhet Modifié : MARQUIE Robert , Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 6 rue du Pesqué 65410 Sarrancolin Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/06/2014 : Nouveau : MARQUIE Marie, Hélène, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 090 000.00 FRF nouveau montant : 166 169.43 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).