Entreprise : SCALA - SIREN 383 353 174
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2023)
Dénomination
SCALA
SIREN (siège)
383 353 174
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1991
Date de fin de la personne morale
13/11/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
11 B RUE BALLU 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLAISOT JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dubois CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly sur Seine CEDEX
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/10/1991
Siret
38335317400014
Nom commercial
SCALA
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Apporter à l'ensemble des entreprises, des institutions et des particuliers et notamment aux auteurs, des œuvres de l'esprit, aux artistes et à leurs ayants-droit ainsi qu'aux organismes de toute nature qui les représentent, tous services, aide, conseils, fournitures, prestations de recueil, traitement de l'information et diffusion sur tous supports, exercer l'activité de distribution cinématographique.
Adresse
11 B RUE 11 bis rue Ballu
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991B1427739
Date d'ajout
12/12/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991B1427733
Date d'ajout
11/12/2023
Description
Associé unique : SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES Société civile à capital variable 11 bis rue Ballu 75009 Paris RCS 784 406 936 Paris
Numéro d'observation
1991B1427732
Date d'ajout
11/12/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 20-10-2023
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/01/2007
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 04-09-2006
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).