Entreprise : SCI VILLA - SIREN 383 348 398
Identité
Dénomination
SCI VILLA
SIREN (siège)
383 348 398
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2016
Début d’activité
03/09/1991
Date de fin de la personne morale
04/01/2066
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition de tous immeubles en vue de leur gestion administration et exploitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
68 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE OLIVEIRA LOPES MARIO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
PINTO BORGES ISABEL , MARIA
Nom d'usage
LOPES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/1991
Siret
38334839800025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles en vue de leur gestion administration et exploitation
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles en vue de leur gestion administration et exploitation
Adresse
68 RUE MARCEL DASSAULT
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/1991
Siret
38334839800017
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
25 ALL LAMORICIERE
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10497
Date d'ajout
05/01/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
248
Date d'ajout
03/01/2008
Description
Précision sur l'activité : La société a exercé l'activité du 03/09/1991 au 30/12/2005, cessation temporaire, puis reprise le 02/01/2008.
Numéro d'observation
10493
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).