Entreprise : ENDIVES DU BOSQUET - SIREN 383 334 885
Identité
Dénomination
ENDIVES DU BOSQUET
SIREN (siège)
383 334 885
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1991
Début d’activité
01/09/1991
Date de fin de la personne morale
29/10/2041
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/1992
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
production et forcage de l'endive, la vente en gros et demi-gros, propriété et administration de tous immeubles ruraux.
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Qualité
Actif agricole
Capital social
415800 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE LA FERME DU SAC 02590 DOUCHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE GUY , HENRI , CHRISTIAN
Qualité
Vice-Président
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Fluquières
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE FRANCOIS , ROBERT , JEAN
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Douchy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38333488500019
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
production et forcage de l'endive, la vente en gros et demi-gros, propriété et administration de tous immeubles ruraux.
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
5 RUE DE LA FERME DU SAC
02590 , DOUCHY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
09/10/2020
Siret
38333488500027
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
Adresse
CHE DE REMEMBREMENT
02590 , DOUCHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/1991
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS JOURNAL CONSTITUTION : LA THIERACHE DU 17/1 0/1991 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 30 OCTOBRE 1 991 07/06/1993 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 31 DECE MBRE 1992 * NOMINATION EN QUALITE DE GERANT DE MES SIEURS LEFEVRE FRANCOIS ET LEFEVRE GUY, A COMPTER DU 01 JANVIER 1993, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR LE FEVRE HENRI, FIN DE SES FONCTIONS A COMPTER DU 01 JANVIER 1993. JOURNAL LA THIERACHE DU 01 AVRIL 199 3 DEPOT AU GREFFE DU 15 MAI 1993 12/08/1996 INSC.M OD. A.G.O. EN DATE DU 24 JUIN 1996 * DEMISSION DE MONSIEUR LEFEVRE GUY DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT A COMPTER DU 01 JUILLET 96, MONSIEUR LEFEVRE FRAN COIS RESTE SEUL GERANT DE LA SOCIETE A COMPTER DE CETTE MEME DATE. A.G.E. EN DATE DU 24 JUIN 1996 * ANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 30 JUIN * NOUVELLE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOC IAL : 30 SEPTEMBRE JOURNAL L'OBSERVATEUR DU 25 JUI LLET 1996 DEPOT AU GREFFE DU 12 AOUT 1996 07/03/20 01 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 06 FEVRIER 2001 * A UGMENTATION DU CAPITAL PUIS CONVERSION EN EUROS - ANCIEN CAPITAL : 50.000 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL : 400.000 EUROS * ANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L'EXE RCICE SOCIAL : 30 SEPTEMBRE * NOUVELLE DATE DE CLO TURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31 AOUT JOURNAL LA THI ERACHE DU 22 FEVRIER 2001 DEPOT AU GREFFE DU 07 MA RS 2001 20/12/2001 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 07 DECEMBRE 2001 * AUGMENTATION DU CAPITAL - ANCIEN C APITAL : 400.000 EUROS - NOUVEAU CAPITAL : 412.500 EUROS JOURNAL LA THIERACHE DU 13 DECEMBRE 2001 DE POT AU GREFFE DU 20 DECEMBRE 2001 11/03/2003 INSC. MOD. AGE EN DATE DU 15/01/2003 A COMPTER DU 01/01/ 2003 * CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE - ANCIENNE FO RME JURIDIQUE : SARL * MODIFICATION DE L'INTITULE DE L'ADRESSE DU SIEGE - SUPPRESSION DU NUMERO, A S AVOIR N°5 * ADMINISTRATION, SOUS LA FORME SARL - M ONSIEUR LEFEVRE FRANCOIS, GERANT * ADMINISTRATION, SOUS LA FORME SAS - MONSIEUR LEFEVRE FRANCOIS, PR ESIDENT - MONSIEUR LEFEVRE GUY, VICE-PRESIDENT POU R UNE DUREE INDETERMINEE * NOMINATION EN QUALITE D E COMMISSAIRES AUX COMPTES : - TITULAIRE : SOGAREX - SUPPLEANT : MONSIEUR GOUHIER GILLES JOURNAL LA THIERACHE DU 06/02/2003 DEPOT AU GREFFE DU 11/03/2 003
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).