Entreprise : SFT SA - SIREN 383 295 268
Identité
Dénomination
SFT SA
SIREN (siège)
383 295 268
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1991
Date de fin de la personne morale
27/10/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1067143.12 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA CENTRALE 59136 WAVRIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DES ANSEREUILLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENESTOUX THIERRY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
GENESTOUX GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GENESTOUX BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1928
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RAVEL ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/08/1991
Siret
38329526800015
Code APE
174A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
ARTICLES TEXTILES, FABRICATION DISTRIBUTION ACHAT ET VENTE DE TOUS ARTICLES TEXTILES.
Adresse
RTE route de la Centrale Domaine des Ansereuilles
59136 , Wavrin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DES ANSEREUILLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/08/1991
Siret
38329526800023
Code APE
514A
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION, DISTRIBUTION, ACHAT ET VENTE DE TOUS ARTICLES TEXTILES
Adresse
6 RUE LEON JOUHAUX
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991B1565512
Date d'ajout
26/03/2018
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 21-03-2018 le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
22/03/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 21/03/2018
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
27/02/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE DU 15/01/2008 NOMMANT M WALLAERT GUY EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M TURLUTTE LIONEL
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
05/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 15/01 /2008 nommant Monsieur WALLAERT Guy en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Monsieur TURLU TTE Lionel.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/03/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE EN DATE DU 31.01.2006 NOMMANT M.TURLUTTE LIONEL EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M.MONTAIGNE JEAN CLAUDE.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
14/02/2006
Description
-MOD. D'OFFICE DU 14/02/2006 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 31/01/2006 nommant Monsieur le Président TURLUTTE Lionel en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Monsieur MONTAIGNE Jean-Claude.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6465
Date d'ajout
01/02/2000
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2000 NO MME MONSIEUR MONTAIGNE JEAN-CLAUDE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLA CEMENT DE MONSIEUR BELOT HERNI
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
25/01/2000
Description
-MOD. D'OFFICE DU 25/01/2000 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 24/01/2000 nommant Monsieur le Président MONTAIGNE Jean-Claude en qualitéde Juge Commissaire en remplacement de Monsieur BELOT Henri.
Numéro d'observation
48505
Date d'ajout
29/11/1999
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1999 N OMME MONSIEUR MONTAIGNE JEAN-CLAUDE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEAN T
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/11/1999
Description
-MOD. D'OFFICE DU 23/11/1999 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 22/11/1999 nommant MR MONTAIGNE Jean-Claude en qualité de Juge Commissaire suppléant.
Numéro d'observation
43542
Date d'ajout
06/08/1998
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE PAR JUGEMENT EN DATE DU 30 JUILLET 1998 NOMME MONSIEUR BELOT HENRI JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR POITEVIN
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
31/07/1998
Description
-MOD. D'OFFICE DU 31/7/1998 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 30/07/1998 nommant MPDT BELOT Henri en qualité de Juge Commissaire en remplacement de MR POITEVIN Michel
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/09/1997
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 23/09/1997 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 14/08/1996 nommant Monsieur Le Président BELOT Henri en qualité de Juge-Commissaire Suppléant.
Numéro d'observation
57976
Date d'ajout
14/03/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07 03 1996 LE TC DE LILLE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 20 11 1995. JUGE COMMISSAIRE : M.POITEVIN, LIQUIDATEUR : MAITRE MALFAISAN 20 BOULEVARD DE LA LIBERTE 59800 LILLE. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LA PUBLICATION AU BODACC AUPRES DU LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/03/1996
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 11/03/1996 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 07/03/1996 pronon çant la liquidation judiciaire de la sus-nommée au torise la poursuite de l'activité jusqu'au : 31/03 /1996 pour les seuls besoins de la liquidation jud iciaire Administrateur : Maître DARROUSEZ Pierre 2 2 avenue du peuple belge 59800 LILLE Liquidateur : Maître MALFAISAN Emmanuel 20 bld de la liberte 59 800 LILLE.
Numéro d'observation
14179
Date d'ajout
19/01/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 11 1995 LE TC DE LILLE A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 20 11 1995. JUGE COMMISSAIRE : M.POITEVIN, ADMINISTRATEUR: M.DARROUSEZ 22 AVENUE DU PEUPLE BELGE 59800 LILLE AVEC MISSION D'ASSISTER LA DEBITRICE POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSTION. REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE MALFAISAN 20 BOULEVARD DE LA LIBERTE 59800 LILLE. DELAI DE DECLARATIONS : LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER DANS LES DEUX MOIS SUIVANTLA PUBLICATION AU BODACC AUPRES DU REPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/11/1995
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 21.11.1995 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 20.11.1995 ouvran t une procédure de redressement judiciaire Cessati on des paiements en date du 20.11.1995. Représenta nt des Créanciers : Maître MALFAISAN Emmanuel 20 b ld de la Liberté 59800 LILLE. Administrateur : Maî tre DARROUSEZ Pierre 22 avenue du Peuple Belge 598 00 LILLE dont la mission est, outre les pouvoirs q ui lui sont conférés par la loi, d'assister le déb iteur dans tous ses actes de gestion et de disposi tion.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/11/1995
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 17.11.1995 : Dépôt le 16. 11.1995 de la déclaration de cessation des paiemen ts au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/10/1991
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 25 SEPTEMBRE 1991. ETABLISSEMEN T SECONDAIRE EXPLOITE HORS RESSORT : - RCS PARIS 9 1 B 15655
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).