Entreprise : IMMO LEON - SIREN 383 273 349
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2021)
Dénomination
IMMO LEON
SIREN (siège)
383 273 349
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1991
Fermeture de l'établissement - 38327334900019
- Date d'effet de la fermeture : 28/07/1998
Date de fin de la personne morale
20/10/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA GARE 01150 VAUX-EN-BUGEY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAUX EN BUGEY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEON PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
01
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/09/1991
Siret
38327334900019
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
GESTION IMMOBILLIERE
Adresse
RUE RUE DE LA GARE
01150 , 01 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAUX EN BUGEY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8385
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Radiation du RCS Bourg-en-Bresse le 05/05/2021 avec effet au 31/12/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
675
Date d'ajout
31/07/1998
Description
JUGT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI DU 28.07.98 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, MAINTENANT M FABRE JUGE COMMISSAIRE, ET NOMMANT ME MARIOTTI ( RUE MATHIEU CROS 81090 VALDURENQUE LIQUIDATEUR ET METTANT FIN A LA MISSION DE L'ADMINSITRATEUR
Numéro d'observation
1002
Date d'ajout
01/12/1997
Description
JUGEENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI EN DATE DU 18.11.97 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE NOMMANT M JEAN FRANCOIS FABRE JUGE COMMISSAIRE ME MARIOTTI 5 RUE MATHIEU CROS 81090 VALDURENQUE REPRéSENTANT DES CRéANCIERS ET ME SAVENIER 17 PLACE DES CORDELIERS 81000 ALBI ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).