Entreprise : SCI A ET C - SIREN 383 247 756
Identité
Dénomination
SCI A ET C
SIREN (siège)
383 247 756
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1991
Début d’activité
08/10/1991
Date de fin de la personne morale
07/10/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété,l'administration et l'exploitation par bail,location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition ou d'apport ou autrement-la prise de participation financière dans toutes sociétés de forme civile ou commerciale à l'exclusion de celles dont les titres confèrent la qualité de commerçant. Toutes opérations de quelque nature qu'elles soient,se rattachant à l'objet social,de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
11 RUE PORTE DE LAURE 13200 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAINT-MICHEL ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
SAINT-MICHEL AUDE , FRANCOISE , CATHERINE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Paris 11
Nom, Prénom(s)
SAINT-MICHEL ARNAUD , JEAN , JULIEN , MARY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/10/1991
Siret
38324775600026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété,l'administration et l'exploitation par bail,location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition ou d'apport ou autrement-la prise de participation financière dans toutes sociétés de forme civile ou commerciale à l'exclusion de celles dont les titres confèrent la qualité de commerçant. Toutes opérations de quelque nature qu'elles soient,se rattachant à l'objet social,de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement.
Autres Activités
La propriété,l'administration et l'exploitation par bail,location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition ou d'apport ou autrement-la prise de participation financière dans toutes sociétés de forme civile ou commerciale à l'exclusion de celles dont les titres confèrent la qualité de commerçant. Toutes opérations de quelque nature qu'elles soient,se rattachant à l'objet social,de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement.
Adresse
11 RUE PORTE DE LAURE
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/1991
Siret
38324775600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 AV DE PSKOV
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1061
Date d'ajout
25/02/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2009 : Nouveau : SAINT-MICHEL Arnaud Jean Julien Mary, Associé Société Civile Nouveau : SAINT-MICHEL Aude Françoise Catherine Marie, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5156
Date d'ajout
05/11/2009
Description
Transfert du siège social et établissement principal à compter du 31/01/2009 : Ancienne adresse : 19 AVENUE DE PSKOV 13200 ARLES Nouvelle adresse : 11 rue Porte de Laure 13200 Arles
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1267
Date d'ajout
30/05/2007
Description
REGULARISATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES CONCENRANT LEUR SITUATION MATRIMONIALE : CHANGEMENT DE QUALITE : SAINT-MICHEL CLAUDE, GÉRANT(E) DEVIENT CO-GÉRANT ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : SAINT-MICHEL ANDRE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).