Entreprise : SCI DE BALISSON - SIREN 383 166 568
Identité
Dénomination
SCI DE BALISSON
Sigle
SCI DE BALISSON
SIREN (siège)
383 166 568
Date d'immatriculation au RNE
09/10/1991
Début d’activité
01/09/1991
Date de fin de la personne morale
08/10/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, la gestion et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers composant son patrimoine, l'achat et la dation à bail de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
38584.85 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 53400 SAINT-QUENTIN-LES-ANGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAUNAY FRANCOIS , XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Seclin
Nom, Prénom(s)
TAUNAY MANUELA , CATHERINE
Nom d'usage
ORIEUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Montaigu-Vendée
Nom, Prénom(s)
TAUNAY NATHALIE , COLETTE , HUGUETTE
Nom d'usage
JOURDAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Saint-Quentin-les-Anges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38316656800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la gestion et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers composant son patrimoine, l'achat et la dation à bail de tous immeubles.
Autres Activités
La propriété, la gestion et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers composant son patrimoine, l'achat et la dation à bail de tous immeubles.
Adresse
LE BOURG
53400 , SAINT-QUENTIN-LES-ANGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38316656800014
Code APE
702A
Adresse
LA GAILLOTTIERE
53400 , CRAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
322
Date d'ajout
14/01/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 18/03/2000 suite à acte de donation de parts par Mr TAUNAY Hugues à ses enfants: Partant : TAUNAY Hugues, Associé Nouveau : JOURDAN Nathalie, Colette, Huguette, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ORIEUX Manuela, Catherine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : TAUNAY François, Xavier, Associé indéfiniment responsable Changement de gérant à compter du 10.11.2007:Mme JOURDAN Nathalie est nommée en remplacement de Mr TAUNAY Hugues Journal:Ouest France du 18.01.2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
05/01/1996
Description
Transfert du siège social ET PRINCIPAL DE/ CRAON 53400- CHEMIN DE LA GAILLOTIERE, A ST QUENTIN LES ANGES 53400 -LE BOURG, A COMPTER DU 07.04.1995- CAPITAL REDUIT DE/ 362.300 A 253.100 FRS- GERANT ASSOCIE PARTANT : BEDIER ROBERT, EFFET DU 07.04.1995 (DEPOT DU 21.12.1995- N[ 1502- LE HAUT ANJOU DU 08.12.1995)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).