Entreprise : ESCAO - SIREN 383 152 204
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2021)
Dénomination
ESCAO
SIREN (siège)
383 152 204
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1991
Date de fin de la personne morale
01/10/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
305000 EUR
Adresse du siège
25 RUE DE LA GARE 10270 LUSIGNY-SUR-BARSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUSSAT FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
EGO PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Reims
Dénomination
SOCIETE GUERARD VIALA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1990
Siret
38315220400012
Code APE
203Z
Adresse
RUE DE L'ARMEE LECLERC
10140 , VENDEUVRE-SUR-BARSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/09/1991
Siret
38315220400020
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Activité principale
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Adresse
25 RUE DE LA GARE
10270 , LUSIGNY-SUR-BARSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1826
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Par jugement en date du 24/02/2021, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de ESCAO (SAS) (procédure ouverte le 01/08/2014).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4507
Date d'ajout
23/10/2014
Description
Par jugement en date du 23/10/2014, le Tribunal de Commerce de DE TROYES a arrêté un plan de cession dans la procédure ESCAO (SAS) au profit de Messieurs LISABAUT, BOUDOUX, FERRANT, THOMAS et JUVENELLE avec faculté de substitution au profit de toute société qu'ils entendent créer pour la reprise.
Numéro d'observation
4131
Date d'ajout
02/10/2014
Description
En date du 30/09/2014, le Tribunal de Commerce de Troyes a prononcé la Liquidation Judiciaire au cours de la procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de ESCAO (SAS), A désigné : Mandataire liquidateur : Maître MAIGROT Stéphane (SCP CROZAT BARAULT MAIGROT), 2, place Casimir Perier, BP 4095, 10018 TROYES CEDEX Avec poursuite de l'activité jusqu'au 30/11/2014 maintien maître COUTURIER et maître BOURBOULOUX administrateurs judiciaires
Numéro d'observation
3334
Date d'ajout
04/08/2014
Description
Par jugement en date du 01/08/2014, le Tribunal de Commerce de TROYES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ESCAO (SAS) avec une période d'observation de 6 mois jusqu'au 01/02/2015 et a désigné : Administrateurs judiciaires : Maître BOURBOULOUX Hélène (SELARL FHB) - 16, place de l'Iris - Tour CB 21 - 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX Maître COUTURIER Gaël (SELARL FHB) - 16, place de l'Iris - Tour CB 21 - 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, avec mission : d'assister la société pour tous les actes relatifs à la gestion Mandataire judiciaire : Maître MAIGROT Stéphane (SCP CROZAT BARAULT MAIGROT) - 2, place Casimir Perier - BP 4095 - 10018 TROYES CEDEX et fixe au 30/06/2014 la date de cessation des paiements. Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 18 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au BODACC.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).