Entreprise : SOC COOPER AGRIC ELEVAGE INSEM ART GUAD - SIREN 383 146 537
Identité
Dénomination
SOC COOPER AGRIC ELEVAGE INSEM ART GUAD
Sigle
COOPIAG
SIREN (siège)
383 146 537
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1991
Début d’activité
02/01/1992
Date de fin de la personne morale
17/09/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activités principales de l’objet social
INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR DIFFERENTES ESPECES ANIMALES PRODUCTION ET MISE EN PLACE DE SEMENCES.
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
RPT DE DESTRELLAN 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMBRE D'AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENON SYLVA , FRED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
CHANDLER SYLVESTRE , SIMON
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
CHOUCOUTOU FRANCE-ELISE , TIMOTHEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
ERHARD SERGE , RENE , FREDERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Nom, Prénom(s)
ITHANY STEPHANE , SYLVER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Nom, Prénom(s)
LOYSON LOIC , CHRISTIAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
PISTOL GEOFFROY , CHARLY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Grand-Bourg
Nom, Prénom(s)
SYNESIUS RENE , GARILLE , JACK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
VERSIN JEAN-CHARLES , MELANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Les Abymes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1992
Siret
38314653700014
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR DIFFERENTES ESPECES ANIMALES PRODUCTION ET MISE EN PLACE DE SEMENCES.
Autres Activités
INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR DIFFERENTES ESPECES ANIMALES PRODUCTION ET MISE EN PLACE DE SEMENCES.
Adresse
RPT DE DESTRELLAN
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMBRE D'AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3953
Date d'ajout
23/09/2008
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationANC PRESIDT DEVENU MEMBRE: SYNESIUS RENE /ANC TRESORIER VERSIN JEAN-CHARLES / NOUV TRESORIER: BENON SYLVANOUV MEMBRES : PISTOL CHARLY ET CHANDLER SIMONDate d'effet : 15/04/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6817
Date d'ajout
31/12/2007
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationMEMBRE DEVENU PRESIDENT / SYNESIUS RENEMEMBRE MAINTENU / ERHARD SERGESECRETAIRE DEVENU MAMBRE / ITHANY STEPHANEPRESIDENT-TRESORIER-MEMBRE PARTANTS / VERIN ERICK- CROZILHAC JACQUES - OCHISTE TONY.NOUVEAUX /TRESORIER / VERSIN JEAN-CHARLESSECRETAIRE / CHOUCOUTOU FRANCE ELISEMEMBRES / LOYSON LOIC CHRISTIAN - BENON SYLVA FREDDate d'effet : 18/07/2007
Numéro d'observation
3022
Date d'ajout
03/07/2007
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationANCIEN TRESORIER / BRAMBLE JEAN-LUCNOUVEAU TRESORIER / ALBINA THIERRYPRESIDENT MAINTENU / OCHISTE TONYSECRETAIRE MAINTENU / ITHANY STEPHANEMEMBRE MAINTENU / FRESSEL PIERRENOUVEAUX MEMBRES / GOURDINE ERIC - MARIE ROMANET - NAGAU MARTHYRMEMBRE PARTANT / LODIN FIRMINDate d'effet : 18/09/2001
Numéro d'observation
3036
Date d'ajout
03/07/2007
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationPRESIDENT MAINTENU / VERIN ERICKMEMBRE DEVENU TRESORIER/ CROZILHAC JACQUESTRESORIER PARTANT / ALBINA THIERRYMEMBRES PARTANT / MARIE ROMANET ET FRESSEL PIERRESECRETAIRE MAINTENU / ITHANY STEPHANEMEMBRE MAINTENU / OCHISTE TONYNOUVEAUX MAMBRES / SYNESIUS RENE ET ERHARD SERGEDate d'effet : 19/10/2006
Numéro d'observation
3023
Date d'ajout
02/07/2007
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationANCIEN PRESIDENT DEVENU MEMBRE / OCHISTE TONYNOUVEAU PRESSIDENT/ VERIN ERICKSECRETAIRE MAINTENU / ITHANY STEPHANETRESORIER MAINTENU / ALBINA THIERRYMEMBRE PARTANT / GOURDINE ERIC - NAGAU MARTHYR -MEMBRE MAINTENU / FRESSEL PIERRE - MARIE ROMANETDate d'effet : 03/02/2005
Numéro d'observation
3416
Date d'ajout
04/09/2000
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosMEMBRE SORTANT : BELAIR EDOUARD NOUVEAU PRESIDENT ET MEMBRE :OCHISTE TONY SECRETAIRE : ITHANY STEPHANE TRESORIER : BRAMBLE JEAN-LUC MEMBRES SORTNTS : ADIMOULON FERDINAND-CORENTHIN JOSEPH-POULET CLAUDE A CPTER DU 08.06.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 219.59 EURPAR JUGEMENT EN DATE DU 12.11.2008 LE TGI DE PAP A PRONONCE LE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCA ET NOMME MME MARTIN JUGE-COMMISSAIRE ET ME DUMOULIN LIQUIDATEUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).