Entreprise : SARL LAPIERRE IMPORT - SIREN 383 114 592
Identité
Dénomination
SARL LAPIERRE IMPORT
SIREN (siège)
383 114 592
Date d'immatriculation au RNE
31/10/1991
Date de fin de la personne morale
30/10/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU STADE 89240 DIGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES DESCHAMPS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOD LAPIERRE ARLETTE , NEE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Diges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/05/1995
Siret
38311459200025
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat vente importation expor- tation de tous articles vestimentaires, cadeaux, automobiles et accessoires, produits alimentaires antiquités, brocante, services en cartomancie
Adresse
7 RUE DU STADE
89240 , DIGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES DESCHAMPS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/07/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 06/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/01/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE a prononcé, en date du 06/01/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2020/5, date de cessation des paiements le 06/01/2020, et a désigné Monsieur Didier BOURGEOIS : Juge Commissaire, liquidateur Maître François CARLO 2 chemin de la Guimbarde 89300 JOIGNY. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/10/1991
Description
Historique : Publicité de constitution : L'Yonne R épublicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).