Entreprise : SARL TROPICANA - SIREN 383 071 388
Identité
Dénomination
SARL TROPICANA
SIREN (siège)
383 071 388
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1991
Début d’activité
23/09/1991
Date de fin de la personne morale
19/09/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion d'entreprises études et conseils
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
104428 EUR
Adresse du siège
LD LES FIGUIERS PETIT PEROU 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES FIGUIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELAYE JEAN-YVES , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
BOURRAS CHRISTIANE
Nom d'usage
HELISSEY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
HELISSEY MARGAUX , CAMILLE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1993
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
HELISSEY ROMAIN , CHRISTIAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
HELISSEY MICHEL , GREGOIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Les Abymes
Nom, Prénom(s)
POTINO YANNICK , ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/09/1991
Siret
38307138800011
Nom commercial
TROPICANA SARL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Gestion d'entreprises études et conseils
Autres Activités
Gestion d'entreprises études et conseils
Adresse
LD LES FIGUIERS PETIT PEROU
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES FIGUIERS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2124
Date d'ajout
26/04/2016
Description
Transformation de la société à compter du 20/04/2016Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/04/2016 :Nouveau : BELAYE Jean-Yves, Léon, AdministrateurNouveau : HELISSEY Romain, Christian, Marie, AdministrateurNouveau : HELISSEY Margaux, Camille, Marie, AdministrateurNouveau : HELISSEY Christiane, AdministrateurNouveau : POTINO Yannick, Antoine, Commissaire aux comptes titulaireChangement de qualité : HELISSEY Michel Gregoire, Gérant devient Président, AdministrateurJAL : Nouvelles Semaine en date du 22/04/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5051
Date d'ajout
30/10/2006
Description
Modification autreAncien capital : 104 427,58 euros / nouveau capital : 104 428 eurosChangement de la nature de la géranceGérant partant : Bourras "Helissey" ChristianeNouveau gérant : Helissey MichelPv age du 29/12/01 / le probant du 27/07/04Date d'effet : 29/12/2001
Numéro d'observation
2746
Date d'ajout
18/07/2001
Description
Modification autreActivitee supprimée: Location de bateaux de plaisance à usage touristique activité ajoutée: Gestion d'entreprise études et conseils à compter du 30.11.2000
Numéro d'observation
492
Date d'ajout
15/02/1996
Description
Augmentation du capitalCAPITAL PORTE DE 50 000 A 685 000 F A CPTER DU 30/09/1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 685 000.00 FRF nouveau montant : 104 427.58 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).