Entreprise : H.F.IMPRESSIONS - SIREN 383 045 846
Identité
Dénomination
H.F.IMPRESSIONS
SIREN (siège)
383 045 846
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1991
Date de fin de la personne morale
24/09/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2000000 Francs
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 16500 CONFOLENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTELIN CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
BIGE HUGUES , MAURICE , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1904
Commune de résidence
Saint-Paul-lès-Dax
Nom, Prénom(s)
BRUNET SERGE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
Lit-et-Mixe
Nom, Prénom(s)
LOUPIT GEORGES , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Saint-Paul-lès-Dax
Nom, Prénom(s)
POUBLAN-COUZARDOT ANDRE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Bellocq
Dénomination
SECAUT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Limoges
Dénomination
SOPAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Dax
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/05/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38304584600011
Code APE
212L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Impression et négoce de papier d'emballages
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
16500 , CONFOLENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/06/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 17/05/2000. - Précision sur le sort du fonds : Apport fusion.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
16/06/2000
Description
: Radiation : Fusion / Absorption.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/09/1997
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 12/09/1997.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/09/1991
Description
Historique des observations depuis le 25/09/1991 : Fusion-absorption par la SA SOPAL, à compter du 17 Mai 2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 17/05/2000 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/08/1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).