Entreprise : GAEC DE LA GARENNE - SIREN 383 016 664
Identité
Dénomination
GAEC DE LA GARENNE
Sigle
GAEC DE LA GARENNE
SIREN (siège)
383 016 664
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1991
Début d’activité
01/10/1990
Date de fin de la personne morale
09/09/2090
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
117410 EUR
Adresse du siège
LD LE MONTCEL 14140 CASTILLON-EN-AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR MORIN DIDIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN DIDIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
LIVAROT
Nom, Prénom(s)
MORIN DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
LIVAROT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
38301666400013
Enseigne
GAEC DE LA GARENNE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage de vaches laiti?res
Adresse
LD LE MONTCEL
14140 , CASTILLON-EN-AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR MORIN DIDIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
903
Date d'ajout
22/08/2006
Description
Modification autre DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 165 440.00 EUROS NOUVEAU : 117 410.00 EUROS DEMISSION DE MR JEAN-LUC CAPPELLE EN QUALITE DE CO-GERANT Date d'effet : 01/07/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
214
Date d'ajout
23/02/2006
Description
Modification autre DEMISSION DE MR RENE LEBLOND EN QUALITE DE CO-GERANT Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
718
Date d'ajout
19/06/2000
Description
Modification autre NOMINATION DE MONSIEUR JEAN-LUC CAPPELLE EN QUALITE DE CO-GERANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 770 000 FRS A 1.085.000 FRS CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS : LA CAPITAL SOCIAL EST FIXE A LA SOMME DE 165 440 EUROS PROROGATION DE LA DUREE DE 40 ANS A 99 ANS Date d'effet : 01/04/2000
Numéro d'observation
1387
Date d'ajout
12/11/1996
Description
Augmentation du capital PORTE DE 630.000 FRS A 770.000 FRS/ NOUVEAU CO-GERANT: M LE BLOND RENE A COMPTER DU 01/10/96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).