Entreprise : SCI MIRAMONTES - SIREN 383 016 391
Identité
Dénomination
SCI MIRAMONTES
SIREN (siège)
383 016 391
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1991
Début d’activité
02/09/1991
Date de fin de la personne morale
22/09/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION,LA PROPRIETE,LA JOUISSANCE,PRISE EN LOCATION,BAIL A CONSTRUCTION,CREDIT BAIL IMMOBILIER OU AUTRE MOYEN,DE TOUS IMMEUBLES QUELLE QUE SOIT LA NATURE,EXPLOITATION ET ADMINISTRATION DESDITS IMMEUBLES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
14 RTE NATIONALE 65190 BORDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLAZY MICHELE
Nom d'usage
ARMENDEIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Auterive
Nom, Prénom(s)
PAVAGEAU LEON , JULIEN , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Bordes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/09/1991
Siret
38301639100021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition,la propriété,la jouissance,prise en location,bail à construction,crédit bail immobilier ou autre moyen,de tous immeubles quelle que soit la nature,exploitation et administration desdits immeubles.
Autres Activités
L'acquisition,la propriété,la jouissance,prise en location,bail à construction,crédit bail immobilier ou autre moyen,de tous immeubles quelle que soit la nature,exploitation et administration desdits immeubles.
Adresse
14 RTE NATIONALE
65190 , BORDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/1991
Siret
38301639100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
116 AV DU COMMINGES
31270 , CUGNAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/052864
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Tarbes du 18.12.2019 par suite de transfert du siège social à compter du 30/10/2019 du 116 avenue des Comminges 31270 Cugnaux au 14 route Nationale 65190 Bordes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).