Entreprise : SCEA BELLEVUE - SIREN 383 008 711
Identité
Dénomination
SCEA BELLEVUE
SIREN (siège)
383 008 711
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1991
Début d’activité
24/09/1998
Date de fin de la personne morale
30/11/2090
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
218000 EUR
Adresse du siège
17 RUE DE LA GARE 02240 MEZIERES-SUR-OISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARLIER BLANDINE , MARIE
Nom d'usage
GENESTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Alaincourt
Nom, Prénom(s)
GENESTE AURELIEN , PHILIPPE , ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Alaincourt
Dénomination
FCBA 02
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Alaincourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/09/1998
Siret
38300871100020
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation agricole
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
17 RUE DE LA GARE
02240 , MEZIERES-SUR-OISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/1991
Siret
38300871100012
Code APE
011A
Adresse
15 RUE DU COLONEL DRIANT
02800 , NOUVION-LE-COMTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/12/1998
Description
Observations concernant l'établissement situé 17 rue de la Gare 02240 Mézières-sur-Oise : ACTE RECU PAR MAITRE LEMOINE, NOTAIRE A ST-SIMON (02640) EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1998 * TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE NOUVION LE COMTE (02800) 15, RUE DU COLONEL DRIANT (TRANSFERT D'ACTIVITE - TGI LAON 91D66) A MEZIERES SUR OISE (02240) 17, RUE DE LA GARE, A COMPTER DU 24 SEPTEMBRE 1998.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/12/1998
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET TRANSFE RE SON SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE NOUVION LE COMTE (02800) A MEZIERES SUR OISE (02) A COMPTER DU 24 SEPTEMBRE 1998 JOURNAL DE TRANSFER T : PICARDIE LA GAZETTE DU 24 NOVEMBRE 1998 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE S AINT-QUENTIN DU 01 DECEMBRE 1998 ACTE RECU PAR MAI TRE LEMOINE, NOTAIRE A ST-SIMON (02640) EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1998 * REDUCTION DU CAPITAL DE 1.714 .300,00 FRANCS - ANCIEN CAPITAL : 3.144.300,00 FRA NCS - NOUVEAU CAPITAL : 1.430.000,00 FRANCS 19/12/ 2001 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 24 OCTOBRE 2001 * CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS PUIS REDUCTION - A NCIEN CAPITAL : 1.430.000 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL : 218.000 EUROS JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 19 DECEMBRE 2001 DEPOT AU GREFFE DU 19 DECEMBRE 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).